ARLANDIS ESCRIVA MARIA ANGELES
Informe ejecutivo de ARLANDIS ESCRIVA MARIA ANGELES
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE ARLANDIS ESCRIVA MARIA ANGELES
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
EMPRESA MUNICIPAL URBANIZADORA DE CULLERA SA | Gerente | 04/02/2013 | 19/10/2015 |
EMPRESA MUNICIPAL URBANIZADORA DE CULLERA SA | Consejero | 12/01/2011 | 05/09/2012 |
AIGUES DE CULLERA SA | Secretario | 02/01/2012 |
VINCULACIONES DE ARLANDIS ESCRIVA MARIA ANGELES
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ARLANDIS ESCRIVA MARIA ANGELES
Consejero
Gerente
- Arlandis Escriva Maria Angeles
Interventor
Letrado Asesor
Presidente
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4663, L 1973, F 7, S 8, H V 29620, I/A 19 (19/10/2015)
CVE: BORME-A-2015-204-46
Consejero
Gerente
- Arlandis Escriva Maria Angeles
Interventor
Letrado Asesor
Presidente
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4663, L 1973, F 7, S 8, H V 29620, I/A 17 (04/02/2013)
CVE: BORME-A-2013-28-46
Consejero
- Arlandis Escriva Maria Angeles
- Beltran Oliver Jose
- Gil Sapiña Jose Agustin
- Llohis Sanchez Ana Marta
- Montañes Magraner Juan Antonio
- Sanjuan Martinez Ernesto
Gerente
Letrado Asesor
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4663, L 1973, F 7, S 8, H V 29620, I/A 16 (05/09/2012)
CVE: BORME-A-2012-178-46
Empresa: AIGUES DE CULLERA SA
Secretario
- Arlandis Escriva Maria Angeles
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8888, L 6174, F 2, S 8, H V 21036, I/A 35 (02/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-8-46
Consejero
- Arlandis Escriva Maria Angeles
- Gil Sapiña Jose Agustin
- Llohis Sanchez Ana Marta
- Montañes Magraner Juan Antonio
- Sanjuan Martinez Ernesto
Gerente
Interventor
Letrado Asesor
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4663, L 1973, F 6, S 8, H V 29620, I/A 14 (12/01/2011)
CVE: BORME-A-2011-14-46
Consejero
- Arlandis Escriva Maria Angeles
- Bru Serra Antonio
- Gil Sapiña Jose Agustin
- Sanjuan Martinez Ernesto
- Torres Font Maria Pilar
Gerente
Interventor
Letrado Asesor
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4663, L 1973, F 6, S 8, H V 29620, I/A 14 (12/01/2011)
CVE: BORME-A-2011-14-46
Información de ARLANDIS ESCRIVA MARIA ANGELES
Mostramos los datos de ARLANDIS ESCRIVA MARIA ANGELES que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ARLANDIS ESCRIVA MARIA ANGELES, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos