ARLANDEZ MAÑA ALEX
Informe ejecutivo de ARLANDEZ MAÑA ALEX
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
VINCULACIONES DE ARLANDEZ MAÑA ALEX
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ARLANDEZ MAÑA ALEX
Empresa: ARLANDEZ ASSESSORS SLP
Liquidador
- Arlandez Maña Alex
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38335 , F 88, S 8, H B 322353, I/A 5 (16/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-17-08
Empresa: ARLANDEZ ASSESSORS SLP
Administrador Unico
Liquidador
- Arlandez Maña Alex
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38335 , F 88, S 8, H B 322353, I/A 5 (16/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-17-08
Empresa: ADVOCATS BENET I GUARDIOLA SL
Liquidador
- Arlandez Maña Alex
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32663 , F 213, S 8, H B 212896, I/A 5 (16/09/2011)
CVE: BORME-A-2011-183-08
Empresa: PROESPORTS GEL 2010 SL
Apoderado
- Arlandez Maña Alex
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41551 , F 87, S 8, H B 388496, I/A 2 (26/11/2009)
CVE: BORME-A-2009-234-08
Información de ARLANDEZ MAÑA ALEX
Mostramos los datos de ARLANDEZ MAÑA ALEX que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ARLANDEZ MAÑA ALEX, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos