ARKADIUSZ SLUJA IRENEUSZ
Informe ejecutivo de ARKADIUSZ SLUJA IRENEUSZ
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE ARKADIUSZ SLUJA IRENEUSZ
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
MEGATRON SUPER SPORT SL | Administrador Unico | 19/01/2016 | 17/07/2018 |
MEGATRON SUPER SPORT SL | Socio Unico | 19/01/2016 | 24/11/2017 |
VINCULACIONES DE ARKADIUSZ SLUJA IRENEUSZ
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ARKADIUSZ SLUJA IRENEUSZ
Empresa: MEGATRON SUPER SPORT SL
Administrador Unico
- Arkadiusz Sluja Ireneusz
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34235 , F 172, S 8, H M 615863, I/A 4 (17/07/2018)
CVE: BORME-A-2018-141-28
Empresa: MEGATRON SUPER SPORT SL
Administrador Unico
- Arkadiusz Sluja Ireneusz
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34235 , F 171, S 8, H M 615863, I/A 1 (19/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-17-28
Empresa: MEGATRON SUPER SPORT SL
Socio Único
- Arkadiusz Sluja Ireneusz
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34235 , F 171, S 8, H M 615863, I/A 1 (19/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-17-28
Información de ARKADIUSZ SLUJA IRENEUSZ
Mostramos los datos de ARKADIUSZ SLUJA IRENEUSZ que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ARKADIUSZ SLUJA IRENEUSZ, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos