ARJONILLA MONTILLA RAFAEL
Informe ejecutivo de ARJONILLA MONTILLA RAFAEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE ARJONILLA MONTILLA RAFAEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
NORTE GRUPO INMOBILIARIO SA | Administrador Unico | 08/04/2019 | |
INTERTEX HOBBY SA | Administrador Solidario | 04/12/2015 |
VINCULACIONES DE ARJONILLA MONTILLA RAFAEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ARJONILLA MONTILLA RAFAEL
Empresa: NORTE GRUPO INMOBILIARIO SA
Administrador Unico
- Arjonilla Montilla Rafael
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1386 , F 63, S 8, H M 25849, I/A 15 (08/04/2019)
CVE: BORME-A-2019-73-28
Empresa: NORTE GRUPO INMOBILIARIO SA
Administrador Mancomunado
- Arjonilla Montilla Joaquin
- Arjonilla Montilla Rafael
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1386 , F 63, S 8, H M 25849, I/A 15 (08/04/2019)
CVE: BORME-A-2019-73-28
Empresa: NORTE GRUPO INMOBILIARIO SA
Administrador Mancomunado
- Arjonilla Montilla Joaquin
- Arjonilla Montilla Rafael
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1386 , F 63, S 8, H M 25849, I/A 14 (11/04/2018)
CVE: BORME-A-2018-76-28
Empresa: NORTE GRUPO INMOBILIARIO SA
Administrador Mancomunado
- Arjonilla Montilla Joaquin
- Arjonilla Montilla Rafael
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1386 , F 63, S 8, H M 25849, I/A 14 (11/04/2018)
CVE: BORME-A-2018-76-28
Empresa: INTERTEX HOBBY SA
Administrador Solidario
- Arjonilla Montilla Joaquin
- Arjonilla Montilla Rafael
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22590 , F 179, S 8, H M 11109, I/A 12 (04/12/2015)
CVE: BORME-A-2015-237-28
Empresa: INTERTEX HOBBY SA
Consejero Delegado Mancomunado Solidario
- Arjonilla Montilla Joaquin
- Arjonilla Montilla Manuel
- Arjonilla Montilla Rafael
Consejero
- Arjonilla Montilla Joaquin
- Arjonilla Montilla Manuel
- Arjonilla Montilla Rafael
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22590 , F 179, S 8, H M 11109, I/A 12 (04/12/2015)
CVE: BORME-A-2015-237-28
Empresa: INTERTEX HOBBY SA
Consejero Delegado Mancomunado Solidario
- Arjonilla Montilla Joaquin
- Arjonilla Montilla Manuel
- Arjonilla Montilla Rafael
Consejero
- Arjonilla Montilla Joaquin
- Arjonilla Montilla Manuel
- Arjonilla Montilla Rafael
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22590 , F 179, S 8, H M 11109, I/A 11 (31/03/2014)
CVE: BORME-A-2014-68-28
Empresa: NORTE GRUPO INMOBILIARIO SA
Administrador Mancomunado
- Arjonilla Montilla Joaquin
- Arjonilla Montilla Rafael
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1386 , F 62, S 8, H M 25849, I/A 12 (29/12/2011)
CVE: BORME-A-2012-7-28
Información de ARJONILLA MONTILLA RAFAEL
Mostramos los datos de ARJONILLA MONTILLA RAFAEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ARJONILLA MONTILLA RAFAEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos