ARJONILLA MARTINEZ ICIAN
Informe ejecutivo de ARJONILLA MARTINEZ ICIAN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE ARJONILLA MARTINEZ ICIAN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
EGAN PROJECT BUSINESS SL | Socio Unico | 26/05/2023 | |
EGAN PROJECT BUSINESS SL | Administrador Unico | 07/10/2021 |
VINCULACIONES DE ARJONILLA MARTINEZ ICIAN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ARJONILLA MARTINEZ ICIAN
Empresa: EGAN PROJECT BUSINESS SL
Socio Único
- Arjonilla Martinez Ician
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 11059, L 8337, F 203, S 8, H V 200696, I/A 2 (26/05/2023)
CVE: BORME-A-2023-103-46
Empresa: EGAN PROJECT BUSINESS SL
Administrador Unico
- Arjonilla Martinez Ician
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 11059, L 8337, F 203, S 8, H V 200696, I/A 1 (07/10/2021)
CVE: BORME-A-2021-199-46
Empresa: HIGH SPORT PERFORMANCE SOLUTIONS SL
Administrador Unico
- Arjonilla Martinez Ician
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10647, L 7928, F 131, S 8, H V 186934, I/A 4 (19/04/2021)
CVE: BORME-A-2021-77-46
Empresa: HIGH SPORT PERFORMANCE SOLUTIONS SL
Administrador Unico
- Arjonilla Martinez Ician
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10647, L 7928, F 131, S 8, H V 186934, I/A 3 (09/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-51-46
Información de ARJONILLA MARTINEZ ICIAN
Mostramos los datos de ARJONILLA MARTINEZ ICIAN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ARJONILLA MARTINEZ ICIAN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos