ARJONA DE LUCIO JUAN CARLOS
Informe ejecutivo de ARJONA DE LUCIO JUAN CARLOS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 6
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE ARJONA DE LUCIO JUAN CARLOS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
COSMETRADE SL | Administrador Unico | 05/02/2021 | |
GASTROELABORADOS DEL SUR SL | Administrador Unico | 16/09/2014 |
VINCULACIONES DE ARJONA DE LUCIO JUAN CARLOS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ARJONA DE LUCIO JUAN CARLOS
Empresa: COSMETRADE SL
Administrador Unico
- Arjona De Lucio Juan Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1515 , F 216, S 8, H CA 22336, I/A 8 (05/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-30-11
Empresa: COSMETRADE SL
Administrador Unico
- Arjona De Lucio Juan Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1515 , F 216, S 8, H CA 22336, I/A 8 (05/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-30-11
Empresa: COSMEWAX SA
Administrador Unico
- Arjona De Lucio Juan Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1364 , F 136, S 8, H CA 13353, I/A 28 (19/12/2018)
CVE: BORME-A-2018-247-11
Empresa: COSMEWAX SA
Administrador Unico
- Arjona De Lucio Juan Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1364 , F 136, S 8, H CA 13353, I/A 28 (19/12/2018)
CVE: BORME-A-2018-247-11
Empresa: COSMETRADE SL
Administrador Unico
- Arjona De Lucio Juan Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1515 , F 215, S 8, H CA 22336, I/A 7 (30/03/2016)
CVE: BORME-A-2016-66-11
Empresa: COSMETRADE SL
Administrador Unico
- Arjona De Lucio Juan Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1515 , F 215, S 8, H CA 22336, I/A 7 (30/03/2016)
CVE: BORME-A-2016-66-11
Empresa: EL ACEBO ASESORES SL
Administrador Unico
- Arjona De Lucio Juan Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1326 , F 137, S 8, H CA 17100, I/A 2 (16/09/2014)
CVE: BORME-A-2014-181-11
Empresa: EL ACEBO ASESORES SL
Administrador Mancomunado
- Arjona De Lucio Juan Carlos
- Ruiz Ledo Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1326 , F 137, S 8, H CA 17100, I/A 2 (16/09/2014)
CVE: BORME-A-2014-181-11
Empresa: COSMEWAX SA
Administrador Unico
- Arjona De Lucio Juan Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1364 , F 135, S 8, H CA 13353, I/A 23 (04/12/2013)
CVE: BORME-A-2013-237-11
Empresa: COSMEWAX SA
Administrador Unico
- Arjona De Lucio Juan Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1364 , F 135, S 8, H CA 13353, I/A 23 (04/12/2013)
CVE: BORME-A-2013-237-11
VER MAS ACTOS
Información de ARJONA DE LUCIO JUAN CARLOS
Mostramos los datos de ARJONA DE LUCIO JUAN CARLOS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ARJONA DE LUCIO JUAN CARLOS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos