ARJONA AMO MANUEL
Informe ejecutivo de ARJONA AMO MANUEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE ARJONA AMO MANUEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ARJONA AMO ODONTOLOGIA SL | Socio Unico | 22/01/2019 | |
ARJONA AMO ODONTOLOGIA SL | Administrador Unico | 22/01/2019 |
VINCULACIONES DE ARJONA AMO MANUEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ARJONA AMO MANUEL
Empresa: CLINICA OSUNA DENTAL SL
Consejero
- Arjona Amo Manuel
- Rojas Matas Natividad
- Sanchez Ibañez Jonathan
Presidente
Secretario
Vicepresidente
- Arjona Amo Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4522 , F 73, S 8, H SE 70377, I/A 4 (24/08/2020)
CVE: BORME-A-2020-168-41
Empresa: ARJONA AMO ODONTOLOGIA SL
Administrador Unico
- Arjona Amo Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2667 , F 181, S 8, H CO 39900, I/A 1 (22/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-19-14
Empresa: ARJONA AMO ODONTOLOGIA SL
Socio Único
- Arjona Amo Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2667 , F 181, S 8, H CO 39900, I/A 1 (22/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-19-14
Empresa: CLINICA OSUNA DENTAL SL
Consejero
- Arjona Amo Manuel
- Rojas Matas Natividad
- Sanchez Ibañez Jonathan
Presidente
Secretario
Vicepresidente
- Arjona Amo Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4522 , F 73, S 8, H SE 70377, I/A 3 (06/07/2017)
CVE: BORME-A-2017-132-41
Información de ARJONA AMO MANUEL
Mostramos los datos de ARJONA AMO MANUEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ARJONA AMO MANUEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos