ARIZCUREN CASADO FRANCISCO JAVIER
Informe ejecutivo de ARIZCUREN CASADO FRANCISCO JAVIER
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE ARIZCUREN CASADO FRANCISCO JAVIER
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ARIZCUREN BODEGA Y VIÑEDOS SL | Socio Unico | 22/01/2015 | |
ARIZCUREN BODEGA Y VIÑEDOS SL | Administrador Unico | 22/01/2015 |
VINCULACIONES DE ARIZCUREN CASADO FRANCISCO JAVIER
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ARIZCUREN CASADO FRANCISCO JAVIER
Soc.Prof.
- Arizcuren Casado Francisco Javier
- Ruiz Lapoza Maria Concepcion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 610 , F 93, S 8, H LO 10444, I/A 6 (29/05/2019)
CVE: BORME-A-2019-108-26
Empresa: OBRAS BARRIO MERCADO SL
Administrador Solidario
- Arizcuren Casado Francisco Javier
- Guillen Rodriguez Juan Jose Roberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 706 , F 188, S 8, H LO 13731, I/A 3 (19/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-40-26
Empresa: ARIZCUREN BODEGA Y VIÑEDOS SL
Administrador Unico
- Arizcuren Casado Francisco Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 787 , F 9, S 8, H LO 16262, I/A 1 (22/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-21-26
Empresa: ARIZCUREN BODEGA Y VIÑEDOS SL
Socio Único
- Arizcuren Casado Francisco Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 787 , F 9, S 8, H LO 16262, I/A 1 (22/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-21-26
Empresa: ARQUINOMIO SL
Soc.Prof.
- Arizcuren Casado Francisco Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 610 , F 91, S 8, H LO 10444, I/A 4 (05/03/2012)
CVE: BORME-A-2012-52-26
Empresa: OBRAS BARRIO MERCADO SL
Administrador Solidario
- Arizcuren Casado Francisco Javier
- Guillen Rodriguez Juan Jose Roberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 706 , F 187, S 8, H LO 13731, I/A 1 (19/09/2009)
CVE: BORME-A-2009-188-26
Información de ARIZCUREN CASADO FRANCISCO JAVIER
Mostramos los datos de ARIZCUREN CASADO FRANCISCO JAVIER que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ARIZCUREN CASADO FRANCISCO JAVIER, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos