ARIZABALO USABIAGA CANDIDO
Informe ejecutivo de ARIZABALO USABIAGA CANDIDO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE ARIZABALO USABIAGA CANDIDO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
VAN TRUCK SL | Socio Unico | 09/02/2018 | |
VAN TRUCK SL | Administrador Unico | 09/12/2010 | |
VAN BAND 2010 SL | Socio Unico | 27/07/2010 | |
VAN BAND 2010 SL | Administrador Unico | 27/07/2010 |
VINCULACIONES DE ARIZABALO USABIAGA CANDIDO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ARIZABALO USABIAGA CANDIDO
Empresa: MARA-HAUR ETXE SL
Administrador Unico
- Arizabalo Usabiaga Candido
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2570 , F 218, S 8, H SS 34700, I/A 4 (07/12/2020)
CVE: BORME-A-2020-241-20
Empresa: VAN TRUCK SL
Socio Único
- Arizabalo Usabiaga Candido
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2495 , F 132, S 8, H SS 33056, I/A 8 (09/02/2018)
CVE: BORME-A-2018-34-20
Empresa: MARA-HAUR ETXE SL
Administrador Unico
- Arizabalo Usabiaga Candido
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2570 , F 215, S 8, H SS 34700, I/A 1 (11/09/2012)
CVE: BORME-A-2012-182-20
Empresa: MARA-HAUR ETXE SL
Socio Único
- Arizabalo Usabiaga Candido
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2570 , F 215, S 8, H SS 34700, I/A 1 (11/09/2012)
CVE: BORME-A-2012-182-20
Empresa: VAN TRUCK SL
Socio Único
- Arizabalo Usabiaga Candido
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2495 , F 131, S 8, H SS 33056, I/A 4 (09/02/2011)
CVE: BORME-A-2011-35-20
Empresa: VAN TRUCK SL
Administrador Unico
- Arizabalo Usabiaga Candido
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2495 , F 127, S 8, H SS 33056, I/A 1 (09/12/2010)
CVE: BORME-A-2010-241-20
Empresa: VAN BAND 2010 SL
Administrador Unico
- Arizabalo Usabiaga Candido
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2483 , F 179, S 8, H SS 32674, I/A 1 (27/07/2010)
CVE: BORME-A-2010-149-20
Empresa: VAN BAND 2010 SL
Socio Único
- Arizabalo Usabiaga Candido
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2483 , F 179, S 8, H SS 32674, I/A 1 (27/07/2010)
CVE: BORME-A-2010-149-20
Información de ARIZABALO USABIAGA CANDIDO
Mostramos los datos de ARIZABALO USABIAGA CANDIDO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ARIZABALO USABIAGA CANDIDO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos