ARIZA NESTARES MARIA JOSE DEL CARMEN
Informe ejecutivo de ARIZA NESTARES MARIA JOSE DEL CARMEN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 6
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE ARIZA NESTARES MARIA JOSE DEL CARMEN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
AYUDAS MADRID MANZANARES SL | Socio Unico | 20/03/2012 | 16/05/2018 |
AYUDAS MADRID MANZANARES SL | Administrador Unico | 20/03/2012 | 16/05/2018 |
SELYCO HOME SL | Presidente | 17/08/2017 | 16/04/2018 |
SELYCO HOME SL | Consejero | 17/08/2017 | 16/04/2018 |
SELYCO HOME SL | Consejero Delegado | 17/08/2017 | 16/04/2018 |
ALAMBIKE ACTIVE SL | Liquidador | 04/02/2014 | 04/02/2014 |
VINCULACIONES DE ARIZA NESTARES MARIA JOSE DEL CARMEN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ARIZA NESTARES MARIA JOSE DEL CARMEN
Empresa: AYUDAS MADRID MANZANARES SL
Administrador Unico
- Ariza Nestares Maria Jose Del Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29658 , F 172, S 8, H M 533692, I/A 3 (16/05/2018)
CVE: BORME-A-2018-98-28
Empresa: SELYCO SELECCION Y EMPLEO ETT SL
Consejero Delegado
- Ariza Nestares Maria Jose Del Carmen
Consejero
- Ariza Nestares Maria Jose Del Carmen
Presidente
- Ariza Nestares Maria Jose Del Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36272 , F 98, S 8, H M 651700, I/A 2 (16/04/2018)
CVE: BORME-A-2018-78-28
Empresa: SELYCO SELECCION Y EMPLEO ETT SL
Consejero Delegado
- Ariza Nestares Maria Jose Del Carmen
Consejero
- Ariza Nestares Maria Jose Del Carmen
- Garcia Aragon Eduardo
- Garcia Huarte Miriam
- Junoy Pascual Del Riquelme Amaya
- Lopez Lazaro Raimundo
Presidente
- Ariza Nestares Maria Jose Del Carmen
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36272 , F 95, S 8, H M 651700, I/A 1 (17/08/2017)
CVE: BORME-A-2017-162-28
Empresa: ALAMBIKE ACTIVE SL
Liquidador
- Ariza Nestares Maria Jose Del Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30916 , F 93, S 8, H M 556437, I/A 2 (04/02/2014)
CVE: BORME-A-2014-29-28
Empresa: AYUDAS MADRID MANZANARES SL
Administrador Unico
- Ariza Nestares Maria Jose Del Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29658 , F 170, S 8, H M 533692, I/A 1 (20/03/2012)
CVE: BORME-A-2012-62-28
Empresa: AYUDAS MADRID MANZANARES SL
Socio Único
- Ariza Nestares Maria Jose Del Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29658 , F 170, S 8, H M 533692, I/A 1 (20/03/2012)
CVE: BORME-A-2012-62-28
Información de ARIZA NESTARES MARIA JOSE DEL CARMEN
Mostramos los datos de ARIZA NESTARES MARIA JOSE DEL CARMEN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ARIZA NESTARES MARIA JOSE DEL CARMEN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos