ARISTRAIN DE LA CRUZ MARIA DE LOS ANGELES
Informe ejecutivo de ARISTRAIN DE LA CRUZ MARIA DE LOS ANGELES
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 5
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 18
Empresas inactivas: 9
CARGOS DE ARISTRAIN DE LA CRUZ MARIA DE LOS ANGELES
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
PATMOS CARTERA SL | Administrador Unico | 16/05/2024 | |
BLAMARI INVERSIONES S.C.R. SA | Presidente | 03/09/2020 | |
BLAMARI INVERSIONES S.C.R. SA | Consejero | 03/09/2020 | |
ARECHE ESTUDIOS Y PROMOCIONES SA | Presidente | 30/12/2016 | |
ARECHE ESTUDIOS Y PROMOCIONES SA | Consejero | 30/12/2016 |
VINCULACIONES DE ARISTRAIN DE LA CRUZ MARIA DE LOS ANGELES
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ARISTRAIN DE LA CRUZ MARIA DE LOS ANGELES
Empresa: PATMOS CARTERA SL
Administrador Unico
- Aristrain De La Cruz Maria De Los Angeles
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 822829, I/A 1 (16/05/2024)
CVE: BORME-A-2024-98-28
Empresa: TEMPERA INVERSIONES SICAV
Consejero
- Aristrain De La Cruz Maria De Los Angeles
- Cuervo Arango Solaz Jose Maria
- Diez De Rivera De Elzaburu Alberto
- Irastorza Beguiristain Javier
Entidad Gestora
EntidDeposit
Presidente
- Aristrain De La Cruz Maria De Los Angeles
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33153 , F 212, S 8, H M 247892, I/A 35 (07/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-51-28
Empresa: BLAMARI INVERSIONES S.C.R. SA
Auditor
Consejero
- Aristrain De La Cruz Maria De Los Angeles
- Garcia Prieto Marta Maria
- Recuenco Gomecello Miguel Angel
Entidad Gestora
EntidDeposit
Presidente
- Aristrain De La Cruz Maria De Los Angeles
Secretario
Vicesecret.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40826 , F 46, S 8, H M 724260, I/A 1 (03/09/2020)
CVE: BORME-A-2020-176-28
Empresa: TEMPERA INVERSIONES SICAV
Consejero
- Aristrain De La Cruz Maria De Los Angeles
- Diez De Rivera De Elzaburu Alberto
- Irastorza Beguiristain Javier
Presidente
- Aristrain De La Cruz Maria De Los Angeles
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33153 , F 210, S 8, H M 247892, I/A 29 (21/07/2017)
CVE: BORME-A-2017-143-28
Empresa: TEMPERA INVERSIONES SICAV
Consejero Delegado
- Aristrain De La Cruz Maria De Los Angeles
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33153 , F 210, S 8, H M 247892, I/A 29 (21/07/2017)
CVE: BORME-A-2017-143-28
Empresa: ARECHE ESTUDIOS Y PROMOCIONES SA
Consejero
- Aristrain De La Cruz Maria De Los Angeles
- Diez De Ribera Elzaburu Alberto
- Echevarria Escribano Aurora
- Echevarria Escribano Maria Soledad
- Echevarria Escribano Miguel Angel
- Esparza Grimaldo Alejandro Javier
- Irastorza Beguiristain Javier
Presidente
- Aristrain De La Cruz Maria De Los Angeles
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 444 , F 103, S 8, H NA 9702, I/A 21 (30/12/2016)
CVE: BORME-A-2017-7-31
Empresa: ARECHE ESTUDIOS Y PROMOCIONES SA
Consejero
- Aristrain De La Cruz Maria De Los Angeles
- Diez De Ribera Elzaburu Alberto
- Echevarria Escribano Aurora
- Echevarria Escribano Maria Soledad
- Echevarria Escribano Miguel Angel
- Esparza San Miguel Jesus Maria
- Irastorza Beguiristain Javier
Presidente
- Aristrain De La Cruz Maria De Los Angeles
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 444 , F 103, S 8, H NA 9702, I/A 21 (30/12/2016)
CVE: BORME-A-2017-7-31
Empresa: PROMOCIONES NAFERVAL SA
Consejero
- Aristrain De La Cruz Maria De Los Angeles
- Galar Echaide Jose Javier
- Irastorza Beguiristain Javier
Presidente
- Aristrain De La Cruz Maria De Los Angeles
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31716 , F 120, S 8, H M 328967, I/A 12 (15/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-15-28
Empresa: PROMOCIONES NAFERVAL SA
Consejero
- Aristrain De La Cruz Maria De Los Angeles
- Galar Echaide Jose Javier
- Irastorza Beguiristain Javier
Presidente
- Aristrain De La Cruz Maria De Los Angeles
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 18857 , F 196, S 8, H M 328967, I/A 11 (15/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-15-28
Empresa: PROMOCIONES NAFERVAL SA
Consejero
- Aristrain De La Cruz Maria De Los Angeles
- Cadenas Martinez Miguel Angel
- Esparza San Miguel Jesus Maria
- Munarriz Desojo Jesus Javier
Presidente
- Aristrain De La Cruz Maria De Los Angeles
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 18857 , F 196, S 8, H M 328967, I/A 11 (15/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-15-28
VER MAS ACTOS
Información de ARISTRAIN DE LA CRUZ MARIA DE LOS ANGELES
Mostramos los datos de ARISTRAIN DE LA CRUZ MARIA DE LOS ANGELES que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ARISTRAIN DE LA CRUZ MARIA DE LOS ANGELES, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos