ARISTOY MARTINEZ LAURA
Informe ejecutivo de ARISTOY MARTINEZ LAURA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 6
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE ARISTOY MARTINEZ LAURA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
HABANA VEGA SL | Apoderado Solidario | 14/03/2018 | |
CONSULTORES EN INGENIERIA DE INSTALACIONES SA | Consejero | 08/06/2012 |
VINCULACIONES DE ARISTOY MARTINEZ LAURA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ARISTOY MARTINEZ LAURA
Consejero
- Aristoy Martinez Laura
- Barcelo Aristoy Eduardo
- Barcelo Aristoy Mario Antonio
- Barcelo Aristoy Veronica
- Barcelo Rico Avello Gabriel
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1866 , F 124, S 8, H M 33569, I/A 14 (01/12/2023)
CVE: BORME-A-2023-234-28
Empresa: HABANA VEGA SL
Apoderado Solidario
- Aristoy Martinez Laura
- Barcelo Rico Avello Gabriel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20110 , F 99, S 8, H M 354982, I/A 6 (14/03/2018)
CVE: BORME-A-2018-57-28
Consejero Delegado Solidario
Consejero
- Aristoy Martinez Laura
- Barcelo Aristoy Eduardo
- Barcelo Aristoy Mario Antonio
- Barcelo Aristoy Veronica
- Barcelo Rico Avello Gabriel
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1866 , F 124, S 8, H M 33569, I/A 13 (02/11/2017)
CVE: BORME-A-2017-215-28
Empresa: ADVANCED DYNAMICS SA
Consejero Delegado Solidario
- Aristoy Martinez Laura
- Lopez Ayllon Enrique
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 17424 , F 16, S 8, H M 298977, I/A 5 (19/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-18-28
Empresa: ALTEA DINAMICA SL
Administrador Mancomunado
- Aristoy Martinez Laura
- Barcelo Rico Avello Gabriel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20133 , F 50, S 8, H M 355478, I/A 4 (01/07/2014)
CVE: BORME-A-2014-132-28
Empresa: HABANA VEGA SL
Administrador Mancomunado
- Aristoy Martinez Laura
- Barcelo Rico Avello Gabriel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20110 , F 99, S 8, H M 354982, I/A 5 (01/07/2014)
CVE: BORME-A-2014-130-28
Empresa: ADVANCED DYNAMICS SA
Consejero Delegado Solidario
- Aristoy Martinez Laura
- Lopez Ayllon Enrique
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 17424 , F 15, S 8, H M 298977, I/A 4 (17/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-205-28
Consejero Delegado Solidario
Consejero
- Aristoy Martinez Laura
- Barcelo Aristoy Eduardo
- Barcelo Aristoy Mario Antonio
- Barcelo Aristoy Veronica
- Barcelo Rico Avello Gabriel
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1866 , F 123, S 8, H M 33569, I/A 12 (08/06/2012)
CVE: BORME-A-2012-116-28
Consejero Delegado Solidario
- Aristoy Martinez Laura
- Barcelo Rico Avello Gabriel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1866 , F 123, S 8, H M 33569, I/A 12 (08/06/2012)
CVE: BORME-A-2012-116-28
Administrador Solidario
- Aristoy Martinez Laura
- Barcelo Aristoy Mario Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 11122 , F 40, S 8, H M 13244, I/A 17 (07/03/2011)
CVE: BORME-A-2011-53-28
Información de ARISTOY MARTINEZ LAURA
Mostramos los datos de ARISTOY MARTINEZ LAURA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ARISTOY MARTINEZ LAURA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos