ARISTEGUI YAÑEZ JESUS
Informe ejecutivo de ARISTEGUI YAÑEZ JESUS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE ARISTEGUI YAÑEZ JESUS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
A & A ARISTEGUI & ASOCIADOS CONSULTORES SL | Administrador Unico | 11/06/2020 | |
A & A ARISTEGUI & ASOCIADOS CONSULTORES SL | Liquidador | 11/06/2020 | 11/06/2020 |
TECNOSABER SL | Administrador Unico | 11/11/2016 | |
CYBEREMPLEO SL | Administrador Solidario | 11/01/2011 | 17/07/2015 |
CYBEREMPLEO SL | Administrador Unico | 11/01/2011 |
VINCULACIONES DE ARISTEGUI YAÑEZ JESUS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ARISTEGUI YAÑEZ JESUS
Liquidador
- Aristegui Yañez Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 603 , F 181, S 8, H VA 6646, I/A 9 (11/06/2020)
CVE: BORME-A-2020-116-47
Administrador Unico
- Aristegui Yañez Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 603 , F 181, S 8, H VA 6646, I/A 9 (11/06/2020)
CVE: BORME-A-2020-116-47
Empresa: TECNOSABER SL
Administrador Unico
- Aristegui Yañez Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1118 , F 196, S 8, H VA 16129, I/A 2 (11/11/2016)
CVE: BORME-A-2016-220-47
Empresa: CYBEREMPLEO SL
Administrador Solidario
- Aristegui Yañez Jesus
- Arranz Diez Maria Belen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1068 , F 80, S 8, H VA 15049, I/A 3 (17/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-139-47
Empresa: CYBEREMPLEO SL
Administrador Solidario
- Aristegui Yañez Jesus
- Arranz Diez Maria Belen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1068 , F 79, S 8, H VA 15049, I/A 2 (11/01/2011)
CVE: BORME-A-2011-13-47
Empresa: CYBEREMPLEO SL
Administrador Unico
- Aristegui Yañez Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1068 , F 79, S 8, H VA 15049, I/A 2 (11/01/2011)
CVE: BORME-A-2011-13-47
Información de ARISTEGUI YAÑEZ JESUS
Mostramos los datos de ARISTEGUI YAÑEZ JESUS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ARISTEGUI YAÑEZ JESUS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos