ARISTEGUI ELOLA PEDRO
Informe ejecutivo de ARISTEGUI ELOLA PEDRO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE ARISTEGUI ELOLA PEDRO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SCAN&3DPRINT SL | Administrador Unico | 25/06/2015 | 02/12/2022 |
FERRETERIA GOA SL | Administrador Solidario | 19/11/2013 | 26/12/2018 |
VINCULACIONES DE ARISTEGUI ELOLA PEDRO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ARISTEGUI ELOLA PEDRO
Empresa: SCAN&3DPRINT SL
Administrador Unico
- Aristegui Elola Pedro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2703 , F 147, S 8, H SS 37734, I/A 1 (25/06/2015)
CVE: BORME-A-2015-127-20
Empresa: FERRETERIA GOA SL
Administrador Solidario
- Aristegui Elola Pedro
- Olazabal Alchu Jose Gregorio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2622 , F 48, S 8, H SS 35843, I/A 1 (19/11/2013)
CVE: BORME-A-2013-228-20
Información de ARISTEGUI ELOLA PEDRO
Mostramos los datos de ARISTEGUI ELOLA PEDRO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ARISTEGUI ELOLA PEDRO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos