ARIÑO MODREGO FRANCISCO JAVIER
Informe ejecutivo de ARIÑO MODREGO FRANCISCO JAVIER
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 11
Empresas inactivas: 7
CARGOS DE ARIÑO MODREGO FRANCISCO JAVIER
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SERVARI DAK SL | Liquidador | 19/12/2019 | 19/12/2019 |
SERVARI DAK SL | Presidente | 22/04/2014 | 19/12/2019 |
SERVARI DAK SL | Consejero | 22/04/2014 | 19/12/2019 |
TECNICONTOR SL | Administrador Unico | 12/09/2012 | 07/01/2015 |
TECNICONTOR SL | Liquidador | 07/01/2015 | 07/01/2015 |
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA | Apoderado Solidario | 02/02/2010 | 23/04/2014 |
SERVARI DAK SL | Administrador Unico | 22/07/2011 | 22/04/2014 |
FIVALSA SL | Administrador Solidario | 01/04/2014 | |
ORBEMAN SL | Administrador Solidario | 01/04/2014 | |
RICOBAYO CAPITAL SL | Administrador Solidario | 25/02/2013 | 01/04/2014 |
VER MAS CARGOS
VINCULACIONES DE ARIÑO MODREGO FRANCISCO JAVIER
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ARIÑO MODREGO FRANCISCO JAVIER
Empresa: SERVARI DAK SL
Liquidador
- Ariño Modrego Francisco Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5234 , F 31, S 8, H BI 58902, I/A 5 (19/12/2019)
CVE: BORME-A-2019-248-48
Empresa: SERVARI DAK SL
Consejero
- Ariño Modrego Francisco Javier
- Ariño Mosquera Monica
- Mosquera Bran Dolores Carmen
Liquidador
- Ariño Modrego Francisco Javier
Presidente
- Ariño Modrego Francisco Javier
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5234 , F 31, S 8, H BI 58902, I/A 5 (19/12/2019)
CVE: BORME-A-2019-248-48
Empresa: TECNICONTOR SL
Liquidador
- Ariño Modrego Francisco Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 167 , F 124, S 8, H BI 2024,B , I/ 7 (07/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-12-48
Empresa: TECNICONTOR SL
Administrador Unico
- Ariño Modrego Francisco Javier
Liquidador
- Ariño Modrego Francisco Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 167 , F 124, S 8, H BI 2024,B , I/ 7 (07/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-12-48
Empresa: BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA
Apoderado Solidario
- Ariño Modrego Francisco Javier
- ASESORIA ROBLES PIZARRO SL
- Belmonte Subtil Aurea
- CAEM SIGLO XXI SL
- Concheiro Fernandez Jaime
- CUENA VELA ASOCIADOS SL
- Hernandez Andrino Celia
- Mairons Tuneu Julia
- Mateo Martinez Ramon Luis
- NERAMA DE SERVICIOS SL
- NOE GARCIA RODRIGUEZ SL
- RAFAEL BORDERAS Y ASOCIADOS SL
- VIECO MIRANDA SL
Apoderado
- Albandor Gonzalez Ana Maria
- Alfonso Gonzalez Javier
- Apalategui Garcia Jose Ramon
- BUSILIS GOLD SL
- Cambra Anton Victor
- ELCANO REAL STATE SL
- EMFRO CONSULTORES SL
- Estopa Caballer Joaquin
- FINQUES SAGUI SL
- Garcia Concellon Jose Ignacio
- GASCON R.M.H. SL
- Gonzalez Ponce Carmelo
- Guadalix Lopez Eusebio
- Guadalix Pajares Eva
- Isidro Isidro Isabel Maria Del Carmen
- Jañez Gonzalez Indalecio
- Madera Salguero Julian
- Marin Fernandez Cecilio
- Nogueira Iglesias Pablo
- Pajares Sanz Guillermo
- PALMA CONSULTORES JURIDICIOS SL
- Perez Rodriguez Maria
- San Juan Vidal Juan Vicente
- Sanz Heras Leticia
- Sanz Heras Sara
- Soto Coronado Maria Isabel
- Toledo Andress Rafael
- Urbina Gomez Miguel
- URRESTI SERBITZUAK SL
- VALENCIA PROJECT MANAGEMENT SL
- Zurita Carrillo Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5407 , F 109, S 8, H BI 17,A , I/ 3115 (23/04/2014)
CVE: BORME-A-2014-86-48
Empresa: SERVARI DAK SL
Consejero
- Ariño Modrego Francisco Javier
- Ariño Mosquera Monica
- Mosquera Bran Dolores Carmen
Presidente
- Ariño Modrego Francisco Javier
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5234 , F 30, S 8, H BI 58902, I/A 3 (22/04/2014)
CVE: BORME-A-2014-86-48
Empresa: SERVARI DAK SL
Administrador Unico
- Ariño Modrego Francisco Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5234 , F 30, S 8, H BI 58902, I/A 3 (22/04/2014)
CVE: BORME-A-2014-86-48
Empresa: ORBEMAN SL
Administrador Solidario
- Ariño Modrego Francisco Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1859 , F 18, S 8, H BI 48598, I/A 20 (01/04/2014)
CVE: BORME-A-2014-73-48
Empresa: FIVALSA SL
Administrador Solidario
- Ariño Modrego Francisco Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 173 , F 74, S 8, H BI 48385, I/A 33 (01/04/2014)
CVE: BORME-A-2014-73-48
Empresa: RICOBAYO CAPITAL SL
Administrador Solidario
- Ariño Modrego Francisco Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4310 , F 32, S 8, H BI 3187, I/A 16 (01/04/2014)
CVE: BORME-A-2014-73-48
VER MAS ACTOS
Información de ARIÑO MODREGO FRANCISCO JAVIER
Mostramos los datos de ARIÑO MODREGO FRANCISCO JAVIER que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ARIÑO MODREGO FRANCISCO JAVIER, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos