ARIÑEZ VALENZUELA MANUEL VICTOR
Informe ejecutivo de ARIÑEZ VALENZUELA MANUEL VICTOR
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 5
CARGOS DE ARIÑEZ VALENZUELA MANUEL VICTOR
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CONCESIONARIA PROYECTO RED Z-3 SA | Consejero | 27/04/2011 | 29/08/2012 |
PEYCOP SL | Administrador Solidario | 06/07/2012 | |
ACYC OBRAS Y SERVICIOS SL | Administrador Solidario | 06/07/2012 | |
ABINOP-21 SL | Administrador Solidario | 01/06/2012 | |
BRIT 47 SL | Administrador Solidario | 01/06/2012 |
VINCULACIONES DE ARIÑEZ VALENZUELA MANUEL VICTOR
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ARIÑEZ VALENZUELA MANUEL VICTOR
Empresa: CONCESIONARIA PROYECTO RED Z-3 SA
Consejero
- Ariñez Valenzuela Manuel Victor
- Grau Almirall Francisco Javier
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3841 , F 15, S 8, H Z 51603, I/A 6 (29/08/2012)
CVE: BORME-A-2012-175-50
Empresa: ACYC OBRAS Y SERVICIOS SL
Administrador Solidario
- Ariñez Valenzuela Manuel Victor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3157 , F 46, S 8, H Z 1889, I/A 10 (06/07/2012)
CVE: BORME-A-2012-138-50
Empresa: PEYCOP SL
Administrador Solidario
- Ariñez Valenzuela Manuel Victor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3025 , F 211, S 8, H Z 35025, I/A 4 (06/07/2012)
CVE: BORME-A-2012-138-50
Empresa: BRIT 47 SL
Administrador Solidario
- Ariñez Valenzuela Manuel Victor
- Estallo Gaston Jose Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2658 , F 72, S 8, H Z 28871, I/A 4 (01/06/2012)
CVE: BORME-A-2012-110-50
Empresa: ABINOP-21 SL
Administrador Solidario
- Ariñez Bernal Manuel
- Ariñez Valenzuela Manuel Victor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3148 , F 205, S 8, H Z 37052, I/A 3 (01/06/2012)
CVE: BORME-A-2012-110-50
Empresa: CONCESIONARIA PROYECTO RED Z-3 SA
Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3841 , F 10, S 8, H Z 51603, I/A 1 (27/04/2011)
CVE: BORME-A-2011-89-50
Información de ARIÑEZ VALENZUELA MANUEL VICTOR
Mostramos los datos de ARIÑEZ VALENZUELA MANUEL VICTOR que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ARIÑEZ VALENZUELA MANUEL VICTOR, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos