ARIÑEZ VALENZUELA MANUEL
Informe ejecutivo de ARIÑEZ VALENZUELA MANUEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE ARIÑEZ VALENZUELA MANUEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CONCESIONARIA PROYECTO RED Z-3 SA | Apoderado Mancomunado Solidario | 23/10/2013 | |
CONCESIONARIA PROYECTO RED Z-3 SA | Apoderado Mancomunado Solidario | 27/04/2011 | 23/10/2013 |
CONCESIONARIA PROYECTO RED Z-3 SA | Apoderado Mancomunado Solidario | 03/05/2011 | 23/10/2013 |
SITARG 2001 SL | Administrador Solidario | 30/05/2012 |
VINCULACIONES DE ARIÑEZ VALENZUELA MANUEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ARIÑEZ VALENZUELA MANUEL
Empresa: CONCESIONARIA PROYECTO RED Z-3 SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Ariñez Bernal Manuel
- Ariñez Bernal Manuel
- Ariñez Valenzuela Manuel
- Ariñez Valenzuela Manuel
- Castells Farras Joan
- Castells Farras Joan
- Cuadrado Wiltshire Cristian
- Delgado Alaman Manuel
- Delgado Alaman Manuel
- Gil Balaguero Jordi
- Gil Balaguero Jordi
- Mayals Voltes Jose
- Paya Macet Olegario
- Perez Moron Santiago
- Suarez Gay Luis
- Villena Contreras Luis
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3841 , F 15, S 8, H Z 51603, I/A 7 (23/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-210-50
Empresa: SITARG 2001 SL
Administrador Solidario
- Ariñez Valenzuela Manuel
- Bernal Cabrejas Vicente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2722 , F 198, S 8, H Z 30030, I/A 2 (30/05/2012)
CVE: BORME-A-2012-110-50
Empresa: CONCESIONARIA PROYECTO RED Z-3 SA
Apoderado Mancomunado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3841 , F 13, S 8, H Z 51603, I/A 4 (03/05/2011)
CVE: BORME-A-2011-90-50
Empresa: CONCESIONARIA PROYECTO RED Z-3 SA
Apoderado Mancomunado Solidario
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3841 , F 12, S 8, H Z 51603, I/A 2 (27/04/2011)
CVE: BORME-A-2011-89-50
Información de ARIÑEZ VALENZUELA MANUEL
Mostramos los datos de ARIÑEZ VALENZUELA MANUEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ARIÑEZ VALENZUELA MANUEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos