ARIGITA CATALAN VICENTE MANUEL
Informe ejecutivo de ARIGITA CATALAN VICENTE MANUEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 5
Empresas activas: 4
Cargos inactivos: 6
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE ARIGITA CATALAN VICENTE MANUEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CORPORACION UNIVERSITARIA SAN JUAN SA | Apoderado Mancomunado | 13/03/2015 | |
CORPORACION UNIVERSITARIA SAN JUAN SA | Administrador Unico | 11/03/2015 | |
DAROLEDA SL | Apoderado | 19/11/2014 | |
CONNECTION NETWORK AND COMMUNICATION EUROPE SA | Apoderado | 08/10/2014 | |
INTISOLAR SEMICONDUCTORES SL | Administrador Mancomunado | 23/06/2010 |
VINCULACIONES DE ARIGITA CATALAN VICENTE MANUEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ARIGITA CATALAN VICENTE MANUEL
Administrador Unico
- Arigita Catalan Vicente Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33732 , F 106, S 8, H M 607221, I/A 4 (06/08/2023)
CVE: BORME-A-2023-153-28
Administrador Unico
- Arigita Catalan Vicente Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33732 , F 106, S 8, H M 607221, I/A 3 (18/07/2017)
CVE: BORME-A-2017-141-28
Administrador Unico
- Arigita Catalan Vicente Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 14073 , F 182, S 8, H M 106752, I/A 15 (30/06/2015)
CVE: BORME-A-2015-127-28
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Mancomunado
- Arigita Catalan Vicente Manuel
- Arigita Catalan Vicente Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1582 , F 42, S 8, H A 20600, I/A 5 (13/03/2015)
CVE: BORME-A-2015-56-03
Administrador Unico
- Arigita Catalan Vicente Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1582 , F 42, S 8, H A 20600, I/A 4 (11/03/2015)
CVE: BORME-A-2015-54-03
Consejero
- Arigita Catalan Vicente Manuel
- Arigita Parga Aranzazu
- Parga Diaz Rosa Maria
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1582 , F 42, S 8, H A 20600, I/A 4 (11/03/2015)
CVE: BORME-A-2015-54-03
Empresa: DAROLEDA SL
Apoderado
- Arigita Catalan Vicente Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 12216 , F 28, S 8, H M 193236, I/A 8 (19/11/2014)
CVE: BORME-A-2014-227-28
Apoderado
- Arigita Catalan Vicente Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 14343 , F 54, S 8, H M 236714, I/A 14 (08/10/2014)
CVE: BORME-A-2014-197-28
Empresa: DAROLEDA SL
Administrador Solidario
- Arigita Catalan Vicente Manuel
- Parga Diaz Rosa Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 12216 , F 27, S 8, H M 193236, I/A 7 (22/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-20-28
Empresa: X NET SL
Administrador Unico
- Arigita Catalan Vicente Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 13976 , F 137, S 8, H M 73515, I/A 15 (05/03/2013)
CVE: BORME-A-2013-50-28
VER MAS ACTOS
Información de ARIGITA CATALAN VICENTE MANUEL
Mostramos los datos de ARIGITA CATALAN VICENTE MANUEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ARIGITA CATALAN VICENTE MANUEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos