ARIETA-ARAUNABEÑA BUSTINZA JOSEBA MIKEL
Informe ejecutivo de ARIETA-ARAUNABEÑA BUSTINZA JOSEBA MIKEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 7
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 14
Empresas inactivas: 5
CARGOS DE ARIETA-ARAUNABEÑA BUSTINZA JOSEBA MIKEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
KUTXABANK EMPRESTITOS SA | M.Comit.Aud | 16/04/2024 | |
KUTXABANK EMPRESTITOS SA | Consejero | 16/04/2024 | |
KUTXABANK SA | Miem.Com.Ej. | 20/03/2023 | |
HUBPYME SA | Secretario | 05/08/2021 | |
HUBPYME SA | Consejero | 05/08/2021 | |
KUTXABANK SA | Consejero | 08/07/2020 | |
KUTXABANK SA | Miem.Com.Ej. | 02/01/2015 |
VINCULACIONES DE ARIETA-ARAUNABEÑA BUSTINZA JOSEBA MIKEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ARIETA-ARAUNABEÑA BUSTINZA JOSEBA MIKEL
Empresa: KUTXABANK SA
Consejero
- Arieta-araunabeña Bustinza Joseba Mikel
- Bidetxea Lartategi Alexander
- De Ortuondo Larrea Josu
- Del Corte Elduayen Ricardo
- Escribano Riego Maria Manuela
- Leal Sarasti Rosa Maria Fatima
Miem.Com.Ej.
- Arieta-araunabeña Bustinza Joseba Mikel
- Arieta-araunabeña Bustinza Joseba Mikel
- Arieta-araunabeña Bustinza Joseba Mikel
- Bidetxea Lartategi Alexander
- Bidetxea Lartategi Alexander
- Bidetxea Lartategi Alexander
- De Ortuondo Larrea Josu
- De Ortuondo Larrea Josu
- Escribano Riego Maria Manuela
- Escribano Riego Maria Manuela
- Escribano Riego Maria Manuela
- Fernandez Villaran Ara Maria Eugenia
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H BI 58729, I/A 488 (11/09/2024)
CVE: BORME-A-2024-181-48
Empresa: KUTXABANK EMPRESTITOS SA
Consejero
- Arieta-araunabeña Bustinza Joseba Mikel
M.Comit.Aud
- Arieta-araunabeña Bustinza Joseba Mikel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6103 , F 140, S 8, H BI 45914, I/A 52 (16/04/2024)
CVE: BORME-A-2024-79-48
Empresa: KUTXABANK EMPRESTITOS SA
Pte.Comit.Au
- Arieta-araunabeña Bustinza Joseba Mikel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6103 , F 140, S 8, H BI 45914, I/A 52 (16/04/2024)
CVE: BORME-A-2024-79-48
Empresa: KUTXABANK SA
Miem.Com.Ej.
- Arieta-araunabeña Bustinza Joseba Mikel
- Arriola Boneta Anton Joseba
- Calvo Sotomayor Iñigo
- Del Corte Elduayen Ricardo
- Garcia Lurueña Francisco Javier
- Sanchez Moreno Jorge Hugo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6169 , F 2, S 8, H BI 58729, I/A 434 (20/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-60-48
Empresa: HUBPYME SA
Consejero
- Arieta-araunabeña Bustinza Joseba Mikel
Secretario
- Arieta-araunabeña Bustinza Joseba Mikel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31305 , F 150, S 8, H M 563495, I/A 14 (05/08/2021)
CVE: BORME-A-2021-154-28
Empresa: KUTXABANK SA
Con.Ind.Coor
Consejero
- Arieta-araunabeña Bustinza Joseba Mikel
- Bidetxea Lartategi Alexander
- De Ortuondo Larrea Josu
- Escribano Riego Maria Manuela
- Meda Inoriza Roxana
- Mendia Lasa Maria Victoria
- Villar Vitores Antonio
Miem.Com.Ej.
- Arieta-araunabeña Bustinza Joseba Mikel
- Arieta-araunabeña Bustinza Joseba Mikel
- Bidetxea Lartategi Alexander
- Bidetxea Lartategi Alexander
- De Ortuondo Larrea Josu
- De Ortuondo Larrea Josu
- Escribano Riego Maria Manuela
- Escribano Riego Maria Manuela
- Meda Inoriza Roxana
- Meda Inoriza Roxana
- Mendia Lasa Maria Victoria
- Mendia Lasa Maria Victoria
- Villar Vitores Antonio
- Villar Vitores Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5687 , F 123, S 8, H BI 58729, I/A 353 (08/07/2020)
CVE: BORME-A-2020-136-48
Empresa: KUTXABANK EMPRESTITOS SA
Pte.Comit.Au
- Arieta-araunabeña Bustinza Joseba Mikel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4667 , F 223, S 8, H BI 45914, I/A 36 (30/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-26-48
Empresa: KUTXABANK SA
Con.Ind.Coor
Miem.Com.Ej.
- Achalandabaso Manero Maria Begoña
- Aguirre Arana Carlos
- Arieta-araunabeña Bustinza Joseba Mikel
- Arsuaga Uriarte Ainara
- Arsuaga Uriarte Ainara
- Arteaga Alvarez Iosu
- Bidetxea Lartategi Alexander
- De Ortuondo Larrea Josu
- De Ortuondo Larrea Josu
- Martin Herrera Jose Miguel
- Mendia Lasa Maria Victoria
- Ollora Ochoa De Aspuru Juan Maria
- Ruiz Garma Martinez Jose Antonio
- Viana Apraiz Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5360 , F 89, S 8, H BI 58729, I/A 176 (02/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-9-48
Consejero
- Abou Samra Samir
- Arieta-araunabeña Bustinza Joseba Mikel
- Comair Claude
- Corres Abasolo Jose Angel
Presidente
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5042 , F 101, S 8, H BI 54548, I/A 6 (03/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-11-48
Consejero
- Arieta-araunabeña Bustinza Joseba Mikel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5042 , F 100, S 8, H BI 54548, I/A 2 (27/05/2010)
CVE: BORME-A-2010-109-48
VER MAS ACTOS
Información de ARIETA-ARAUNABEÑA BUSTINZA JOSEBA MIKEL
Mostramos los datos de ARIETA-ARAUNABEÑA BUSTINZA JOSEBA MIKEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ARIETA-ARAUNABEÑA BUSTINZA JOSEBA MIKEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos