ARIAS SUAREZ BELISARIO
Informe ejecutivo de ARIAS SUAREZ BELISARIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE ARIAS SUAREZ BELISARIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
REPARACIONES Y CALDERERIA DEL NORTE SL | Apoderado | 20/02/2012 |
VINCULACIONES DE ARIAS SUAREZ BELISARIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ARIAS SUAREZ BELISARIO
Consejero Delegado
Consejero
- Arias Romero David
- Arias Romero Javier
- Arias Suarez Belisario
Presidente
Secretario
- Arias Suarez Belisario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 469 , F 141, S 8, H LU 2279, I/A 16 (13/10/2023)
CVE: BORME-A-2023-202-27
Consejero Delegado
Consejero
- Arias Romero David
- Arias Romero Javier
- Arias Suarez Belisario
Presidente
Secretario
- Arias Suarez Belisario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 469 , F 140, S 8, H LU 2279, I/A 14 (16/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-17-27
Consejero Delegado
Consejero
- Arias Romero David
- Arias Romero Javier
- Arias Suarez Belisario
Presidente
Secretario
- Arias Suarez Belisario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 184 , F 108, S 8, H LU 2279, I/A 11 (19/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-80-27
Consejero Delegado Solidario
- Arias Suarez Belisario
- Diez Seronero Alfonso
Consejero
Presidente
Secretario
- Arias Suarez Belisario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 184 , F 108, S 8, H LU 2279, I/A 11 (19/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-80-27
Empresa: TERPIL SL
Administrador Solidario
- Arias Suarez Belisario
- Diez Seronero Alfonso
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 238 , F 86, S 8, H LU 1210, I/A 13 (19/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-80-27
Apoderado
- Arias Suarez Belisario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 436 , F 168, S 8, H LU 14369, I/A 2 (20/02/2012)
CVE: BORME-A-2012-45-27
Información de ARIAS SUAREZ BELISARIO
Mostramos los datos de ARIAS SUAREZ BELISARIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ARIAS SUAREZ BELISARIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos