ARIAS SOMALO ANA MARIA
Informe ejecutivo de ARIAS SOMALO ANA MARIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE ARIAS SOMALO ANA MARIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
THE BANK OF NEW YORK MELLON SA NV | Apoderado Mancomunado | 09/12/2020 | |
THE BANK OF NEW YORK MELLON SA NV | RepresSuplen | 26/11/2020 | |
FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS SA | REPR.143 RRM | 03/06/2014 |
VINCULACIONES DE ARIAS SOMALO ANA MARIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ARIAS SOMALO ANA MARIA
Empresa: THE BANK OF NEW YORK MELLON SA NV
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Mancomunado
- Arias Somalo Ana Maria
- Giralt Herrero Mariano Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41019 , F 189, S 8, H M 727448, I/A 2 (09/12/2020)
CVE: BORME-A-2020-240-28
Empresa: THE BANK OF NEW YORK MELLON SA NV
R.L.C.Perma.
RepresSuplen
- Arias Somalo Ana Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41019 , F 185, S 8, H M 727448, I/A 1 (26/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-233-28
REPR.143 RRM
- Arias Somalo Ana Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43504 , F 136, S 8, H B 26947, I/A 3626 (03/06/2014)
CVE: BORME-A-2014-109-08
Empresa: BANCO SANTANDER SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Antonio Duro Hernandez
- Atanasio Fernandez Diez
- De Agustin Calvo Maria Del Carmen
- Dominguez Garcia Rafael Francisco
- Fernandez Sanz Maria Isabel
- Freiherr Von Rotsmann Claus Constantine
- Guglielmetti Riccardo
- Juan Carlos Vizcayno Barutell
- Laneri Miguel Angel
- Macarena Aranda Morillo
- Manuel Ferran Dilla
- Muzaffar Kamran
- Ruiz Cardona Lucia
- Sanchez Marcos Miriam Estefania
- Vinaza Aragon Patricia Maria
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1006 , F 81, S 8, H S 1960, I/A 2138 (26/03/2012)
CVE: BORME-A-2012-67-39
Información de ARIAS SOMALO ANA MARIA
Mostramos los datos de ARIAS SOMALO ANA MARIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ARIAS SOMALO ANA MARIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos