ARIAS SALVE ROI
Informe ejecutivo de ARIAS SALVE ROI
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE ARIAS SALVE ROI
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
PROCESO DIGITAL DE AUDIO SL | Administrador Unico | 26/03/2021 | |
MERLIN TECNICAS DE AUDIO SA | Administrador Unico | 18/06/2018 |
VINCULACIONES DE ARIAS SALVE ROI
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ARIAS SALVE ROI
Empresa: PROCESO DIGITAL DE AUDIO SL
Administrador Unico
- Arias Salve Roi
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 736, L 527, F 108, S 8, H BU 3782, I/A 17 (26/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-62-09
Empresa: PROCESO DIGITAL DE AUDIO SL
Consejero Delegado
- Arias Salve Roi
Consejero
- Arias Puga Jose Elias
- Arias Salve Roi
- Mancebo Romero Ramon
Presidente
Secretario
- Arias Salve Roi
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 736, L 527, F 108, S 8, H BU 3782, I/A 17 (26/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-62-09
Empresa: MERLIN TECNICAS DE AUDIO SA
Administrador Unico
- Arias Salve Roi
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 407 , F 47, S 8, H VA 2198, I/A 7 (18/06/2018)
CVE: BORME-A-2018-120-47
Empresa: PROCESO DIGITAL DE AUDIO SL
Consejero Delegado
- Arias Salve Roi
Consejero
- Arias Puga Jose Elias
- Arias Salve Roi
- Mancebo Romero Ramon
Presidente
Secretario
- Arias Salve Roi
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 663, L 454, F 35, S 8, H BU 3782, I/A 15 (25/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-42-09
Empresa: ELECTRICA DE CANTOÑA SL
Administrador Solidario
- Arias Bravo Maria Jose
- Arias Puga Beda
- Arias Salve Roi
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 470 , F 64, S 8, H OR 1943, I/A 4 (23/12/2010)
CVE: BORME-A-2011-11-32
Empresa: ELECTRICA DE CANTOÑA SL
Administrador Solidario
- Arias Bravo Maria Jose
- Arias Puga Beda
- Arias Salve Roi
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 470 , F 64, S 8, H OR 1943, I/A 3 (20/04/2010)
CVE: BORME-A-2010-83-32
Información de ARIAS SALVE ROI
Mostramos los datos de ARIAS SALVE ROI que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ARIAS SALVE ROI, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos