ARIAS RUIZ FRANCISCO
Informe ejecutivo de ARIAS RUIZ FRANCISCO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE ARIAS RUIZ FRANCISCO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
AGRUPACION TRANSPORTISTAS DE PUERTOLLANO AIE | Consejero | 08/04/2014 | 03/10/2017 |
AGRUPACION TRANSPORTISTAS DE PUERTOLLANO AIE | Consejero | 03/04/2012 | 08/04/2014 |
AGRUPACION TRANSPORTISTAS DE PUERTOLLANO AIE | Consejero Delegado Mancomunado | 17/09/2009 | 17/09/2009 |
AGRUPACION TRANSPORTISTAS DE PUERTOLLANO AIE | Consejero Delegado Solidario | 17/09/2009 | |
AGRUPACION TRANSPORTISTAS DE PUERTOLLANO AIE | Consejero | 17/09/2009 |
VINCULACIONES DE ARIAS RUIZ FRANCISCO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ARIAS RUIZ FRANCISCO
Consejero Delegado Mancomunado
Consejero
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 229, L 2, F 95, S 1, H 10, I/A 16 (03/10/2017)
CVE: BORME-A-2017-194-13
Consejero Delegado Mancomunado
Consejero
- Arias Prieto Ana Maria
- Arias Ruiz Francisco
- Bejarano De Gregorio Esteban
- Bernal Cabrera Jose Carlos
- Bernal Cabrera Oscar Jesus
- Caballero Serrano Felix Miguel
- Cardoso Sanchez Diego
- Fernandez Olmo Cecilio
- Herrera Ximenez Antonio
- Redondo Guarnizo Angel
- Rodriguez Giraldez Miguel Angel
- Romero Velasco Eugenio
- Soriano Ruiz Juan Manuel
Presidente
Secretario
Tesorero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 229, L 2, F 94, S 1, H 10, I/A 14 (08/04/2014)
CVE: BORME-A-2014-75-13
Consejero Delegado Mancomunado
Consejero
- Arias Prieto Ana Maria
- Arias Ruiz Francisco
- Bernal Cabrera Jose Carlos
- Bernal Cabrera Oscar Jesus
- Caballero Serrano Felix Miguel
- Cazallas Coello Antonio
- Gomez Cuadrado Jose Daniel
- Herrera Ximenez Antonio
- Ibañez Calero Lope Angel
- Redondo Guarnizo Angel
- Robles Trenado Tomas
- Rojo Romero Jose
- Serrano Ruiz Juan Carlos
Presidente
Secretario
Tesorero
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 229, L 2, F 94, S 1, H 10, I/A 14 (08/04/2014)
CVE: BORME-A-2014-75-13
Consejero Delegado Mancomunado
Consejero
- Arias Prieto Ana Maria
- Arias Ruiz Francisco
- Bernal Cabrera Jose Carlos
- Bernal Cabrera Oscar Jesus
- Caballero Serrano Felix Miguel
- Cazallas Coello Antonio
- Gomez Cuadrado Jose Daniel
- Herrera Ximenez Antonio
- Ibañez Calero Lope Angel
- Redondo Guarnizo Angel
- Robles Trenado Tomas
- Rojo Romero Jose
- Serrano Ruiz Juan Carlos
Presidente
Secretario
Tesorero
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 229, L 2, F 93, S 1, H 10, I/A 13 (03/04/2012)
CVE: BORME-A-2012-75-13
Consejero Delegado Mancomunado
- Arias Ruiz Francisco
Consejero Delegado Solidario
- Arias Ruiz Francisco
Consejero
- Arias Ruiz Francisco
- Robles Trenado Tomas
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 229, L 2, F 33, S 1, H 10, I/A 11 (17/09/2009)
CVE: BORME-A-2009-188-13
Consejero Delegado Mancomunado
- Arias Prieto Ana Maria
- Arias Ruiz Francisco
- Bernal Cabrera Jose Carlos
- Serrano Ruiz Juan Carlos
- Velasco Laguna Vicente
Consejero
Presidente
Secretario
Tesorero
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 229, L 2, F 33, S 1, H 10, I/A 10 (17/09/2009)
CVE: BORME-A-2009-188-13
Información de ARIAS RUIZ FRANCISCO
Mostramos los datos de ARIAS RUIZ FRANCISCO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ARIAS RUIZ FRANCISCO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos