ARIAS ROYO LUCAS OSCAR
Informe ejecutivo de ARIAS ROYO LUCAS OSCAR
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE ARIAS ROYO LUCAS OSCAR
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SUITE ROOM MADRID SL | Socio Unico | 17/02/2017 | |
SUITE ROOM MADRID SL | Administrador Unico | 20/01/2016 | |
ARQUIDIS 224 SL | Apoderado | 18/12/2012 |
VINCULACIONES DE ARIAS ROYO LUCAS OSCAR
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ARIAS ROYO LUCAS OSCAR
Empresa: SUITE ROOM MADRID SL
Socio Único
- Arias Royo Lucas Oscar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34282 , F 90, S 8, H M 616738, I/A 2 (17/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-39-28
Empresa: SUITE ROOM MADRID SL
Administrador Unico
- Arias Royo Lucas Oscar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34282 , F 90, S 8, H M 616738, I/A 1 (20/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-17-28
Empresa: ARQUIDIS 224 SL
Apoderado
- Arias Royo Lucas Oscar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 19116 , F 93, S 8, H M 334413, I/A 6 (18/12/2012)
CVE: BORME-A-2012-246-28
Empresa: ARQUIDIS 224 SL
Administrador Solidario
- Arias Gonzalez Manuel Jesus
- Arias Royo Lucas Oscar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 19116 , F 93, S 8, H M 334413, I/A 5 (25/09/2012)
CVE: BORME-A-2012-194-28
Información de ARIAS ROYO LUCAS OSCAR
Mostramos los datos de ARIAS ROYO LUCAS OSCAR que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ARIAS ROYO LUCAS OSCAR, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos