ARIAS OCHOA AVELINO
Informe ejecutivo de ARIAS OCHOA AVELINO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE ARIAS OCHOA AVELINO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ELECTRICAS HERMANOS ARIAS OCHOA SL | Administrador Solidario | 21/03/2018 |
VINCULACIONES DE ARIAS OCHOA AVELINO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ARIAS OCHOA AVELINO
Empresa: ELECTRICAS HERMANOS ARIAS OCHOA SL
Administrador Solidario
- Arias Ochoa Avelino
- Arias Ochoa Francisco Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1154 , F 85, S 8, H LE 19428, I/A 2 (21/03/2018)
CVE: BORME-A-2018-61-24
Empresa: ELECTRICAS HERMANOS ARIAS OCHOA SL
Administrador Unico
- Arias Ochoa Avelino
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1154 , F 85, S 8, H LE 19428, I/A 2 (21/03/2018)
CVE: BORME-A-2018-61-24
Empresa: ARIAS OCHOA SL
Administrador Solidario
- Arias Ochoa Avelino
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 721 , F 177, S 8, H LE 6444, I/A 7 (24/03/2009)
CVE: BORME-A-2009-63-24
Empresa: ELECTRICAS HERMANOS ARIAS OCHOA SL
Administrador Unico
- Arias Ochoa Avelino
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1154 , F 84, S 8, H LE 19428, I/A 1 (29/12/2008)
CVE: BORME-A-2009-6-24
Información de ARIAS OCHOA AVELINO
Mostramos los datos de ARIAS OCHOA AVELINO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ARIAS OCHOA AVELINO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos