ARIAS NUÑEZ DARIO
Informe ejecutivo de ARIAS NUÑEZ DARIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE ARIAS NUÑEZ DARIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ANALISTAS FINANCIEROS ASOCIADOS SL | Administrador Unico | 04/10/2023 | |
ANALISTAS FINANCIEROS ASOCIADOS SL | Liquidador | 04/10/2023 | 04/10/2023 |
FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS SA | Apoderado | 01/02/2019 | |
AUGAS MUNICIPAIS DE ARTEIXO SA | Liquidador | 05/04/2013 | 08/10/2013 |
VINCULACIONES DE ARIAS NUÑEZ DARIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ARIAS NUÑEZ DARIO
Empresa: ANALISTAS FINANCIEROS ASOCIADOS SL
Liquidador
- Arias Nuñez Dario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 891, L 891, F 191, S 8, H PO 804, I/A 8 (04/10/2023)
CVE: BORME-A-2023-196-36
Empresa: ANALISTAS FINANCIEROS ASOCIADOS SL
Administrador Unico
- Arias Nuñez Dario
Liquidador
- Arias Nuñez Dario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 891, L 891, F 191, S 8, H PO 804, I/A 8 (04/10/2023)
CVE: BORME-A-2023-196-36
Apoderado
- Arias Nuñez Dario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46690 , F 11, S 8, H B 26947, I/A 4120 (01/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-27-08
Empresa: AUGAS MUNICIPAIS DE ARTEIXO SA
Liquidador
- Arias Nuñez Dario
- Borrajo Dios Jorge
- Seoane Cancelo Pablo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2962 , F 69, S 8, H C 35767, I/A 28 (08/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-198-15
Empresa: AUGAS MUNICIPAIS DE ARTEIXO SA
Liquidador
- Arias Nuñez Dario
- Borrajo Dios Jorge
- Seoane Cancelo Pablo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2962 , F 68, S 8, H C 35767, I/A 26 (05/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-68-15
Información de ARIAS NUÑEZ DARIO
Mostramos los datos de ARIAS NUÑEZ DARIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ARIAS NUÑEZ DARIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos