ARIAS MORALES MARTA
Informe ejecutivo de ARIAS MORALES MARTA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 9
Empresas activas: 8
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE ARIAS MORALES MARTA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
PEÑALVER JUNK SL | Apoderado | 20/03/2024 | |
ABASCAL 31 JUNK SL | Apoderado | 28/07/2023 | |
FOODTRUCK JUNK SL | Apoderado | 28/07/2023 | |
CORTEZO JUNK SL | Apoderado | 28/07/2023 | |
GLORIETA JUNK SL | Apoderado | 28/07/2023 | |
JUNK BURGER SL | Apoderado | 26/07/2023 | |
PRINCESA JUNK SL | Apoderado | 26/07/2023 | |
RENT REAL MOMENTS SL | Administrador Unico | 30/08/2016 | |
RENT REAL MOMENTS SL | Apoderado | 31/05/2016 |
VINCULACIONES DE ARIAS MORALES MARTA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ARIAS MORALES MARTA
Empresa: PEÑALVER JUNK SL
Apoderado
- Arias Morales Marta
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45645 , F 4, S 8, H M 802612, I/A 4 (20/03/2024)
CVE: BORME-A-2024-62-28
Empresa: GLORIETA JUNK SL
Apoderado
- Arias Morales Marta
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44256 , F 48, S 8, H M 780193, I/A 3 (28/07/2023)
CVE: BORME-A-2023-148-28
Empresa: CORTEZO JUNK SL
Apoderado
- Arias Morales Marta
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44985 , F 19, S 8, H M 791906, I/A 4 (28/07/2023)
CVE: BORME-A-2023-148-28
Empresa: FOODTRUCK JUNK SL
Apoderado
- Arias Morales Marta
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45033 , F 84, S 8, H M 792609, I/A 3 (28/07/2023)
CVE: BORME-A-2023-148-28
Empresa: ABASCAL 31 JUNK SL
Apoderado
- Arias Morales Marta
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38799 , F 203, S 8, H M 689736, I/A 6 (28/07/2023)
CVE: BORME-A-2023-148-28
Empresa: JUNK BURGER SL
Apoderado
- Arias Morales Marta
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39675 , F 83, S 8, H M 704993, I/A 5 (26/07/2023)
CVE: BORME-A-2023-147-28
Empresa: PRINCESA JUNK SL
Apoderado
- Arias Morales Marta
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44985 , F 34, S 8, H M 791907, I/A 4 (26/07/2023)
CVE: BORME-A-2023-147-28
Empresa: RENT REAL MOMENTS SL
Administrador Unico
- Arias Morales Marta
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 277, L 276, F 175, S 8, H IB 12058, I/A 5 (30/08/2016)
CVE: BORME-A-2016-174-07
Empresa: RENT REAL MOMENTS SL
Apoderado
- Arias Morales Marta
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 277, L 276, F 175, S 8, H IB 12058, I/A 4 (31/05/2016)
CVE: BORME-A-2016-111-07
Información de ARIAS MORALES MARTA
Mostramos los datos de ARIAS MORALES MARTA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ARIAS MORALES MARTA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos