ARIAS MENA MARIA LAURA
Informe ejecutivo de ARIAS MENA MARIA LAURA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE ARIAS MENA MARIA LAURA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CLARIVATE ANALYTICS (ESPAÑA) SA | Apoderado Mancomunado Solidario | 26/11/2013 | 09/01/2023 |
LEX NOVA SA | Apoderado Mancomunado | 25/10/2012 | 23/12/2013 |
VINCULACIONES DE ARIAS MENA MARIA LAURA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ARIAS MENA MARIA LAURA
Empresa: CLARIVATE ANALYTICS (ESPAÑA) SA
Apoderado Mancomunado
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44966 , F 195, S 8, H B 71364, I/A 109 (09/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-11-08
Empresa: PROUS SCIENCE SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Arias Mena Maria Laura
- Espinoza Rodriguez Miguel
- Mathilde Marie Madeleine Morgan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43265 , F 103, S 8, H B 71364, I/A 73 (26/11/2013)
CVE: BORME-A-2013-232-08
Empresa: LEX NOVA SA
Apoderado Mancomunado
- Arias Mena Maria Laura
- Morgan Mathilde Marie Madeleine
- Urena Villalobos Jairo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1418 , F 186, S 8, H VA 2248, I/A 44 (25/10/2012)
CVE: BORME-A-2012-213-47
Información de ARIAS MENA MARIA LAURA
Mostramos los datos de ARIAS MENA MARIA LAURA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ARIAS MENA MARIA LAURA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos