ARIAS MARTINEZ ROBERTO
Informe ejecutivo de ARIAS MARTINEZ ROBERTO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE ARIAS MARTINEZ ROBERTO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
NEW BUGAMETAL SL | Administrador Solidario | 09/01/2018 | |
BUGAMETAL SL | Administrador Mancomunado | 25/10/2013 | |
PROFESIONALES DEL METAL SL | Administrador Unico | 16/05/2013 |
VINCULACIONES DE ARIAS MARTINEZ ROBERTO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ARIAS MARTINEZ ROBERTO
Empresa: NEW BUGAMETAL SL
Administrador Solidario
- Arias Martinez Roberto
- Lainez Alcantara Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2742 , F 138, S 8, H PM 83099, I/A 1 (09/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-12-07
Empresa: BUGAMETAL SL
Administrador Mancomunado
- Arias Martinez Roberto
- Lainez Alcantara Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2315 , F 60, S 8, H PM 60627, I/A 3 (25/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-211-07
Empresa: BUGAMETAL SL
Administrador Mancomunado
- Arias Martinez Roberto
- Lainez Alcantara Jesus
- Peguero Chavero Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2315 , F 60, S 8, H PM 60627, I/A 3 (25/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-211-07
Empresa: BUGAMETAL SL
Administrador Mancomunado
- Arias Martinez Roberto
- Lainez Alcantara Jesus
- Peguero Chavero Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2315 , F 60, S 8, H PM 60627, I/A 2 (16/05/2013)
CVE: BORME-A-2013-97-07
Empresa: BUGAMETAL SL
Administrador Mancomunado
- Arias Gil Pedro
- Arias Martinez Roberto
- Lainez Alcantara Jesus
- Peguero Chavero Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2315 , F 60, S 8, H PM 60627, I/A 2 (16/05/2013)
CVE: BORME-A-2013-97-07
Empresa: PROFESIONALES DEL METAL SL
Administrador Unico
- Arias Martinez Roberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1358 , F 9, S 8, H PM 23248, I/A 3 (16/05/2013)
CVE: BORME-A-2013-97-07
Información de ARIAS MARTINEZ ROBERTO
Mostramos los datos de ARIAS MARTINEZ ROBERTO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ARIAS MARTINEZ ROBERTO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos