ARIAS MARTIN RAMON
Informe ejecutivo de ARIAS MARTIN RAMON
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE ARIAS MARTIN RAMON
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ESTRUCTURES I MUNTATGES FERRICS-LLEIDA SL | Administrador Mancomunado | 14/02/2011 | |
SOLUCIONS IMMOBILIARIES DE PONENT SL | Administrador Mancomunado | 20/05/2010 | |
CONSTRUCCIONES REFORMAS E INSTALACIONES - LLEIDA SL | Administrador Mancomunado | 18/12/2008 |
VINCULACIONES DE ARIAS MARTIN RAMON
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ARIAS MARTIN RAMON
Administrador Mancomunado
- Arias Martin Ramon
- Ibars Mauri Joan O Juan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 822 , F 180, S 8, H L 15860, I/A 4 (14/02/2011)
CVE: BORME-A-2011-39-25
Empresa: SOLUCIONS IMMOBILIARIES DE PONENT SL
Administrador Mancomunado
- Arias Martin Ramon
- Ibars Mauri Joan O Juan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 992 , F 203, S 8, H L 19462, I/A 4 (20/05/2010)
CVE: BORME-A-2010-102-25
Administrador Mancomunado
- Arias Martin Ramon
- Ibars Mauri Joan O Juan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 799 , F 222, S 8, H L 15407, I/A 3 (18/12/2008)
CVE: BORME-A-2009-1-25
Información de ARIAS MARTIN RAMON
Mostramos los datos de ARIAS MARTIN RAMON que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ARIAS MARTIN RAMON, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos