ARIAS GONZALEZ ALFREDO
Informe ejecutivo de ARIAS GONZALEZ ALFREDO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 4
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE ARIAS GONZALEZ ALFREDO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
LIMPIEZAS NUEVA IMAGEN SL | Apoderado | 12/05/2021 | |
LIMPIEZAS SIL SL | Apoderado | 12/05/2021 | |
ALARGO INMOBILIARIA SL | Apoderado | 12/05/2021 | |
GRUPO INMOSIL 2020 SL | Administrador Solidario | 24/02/2020 |
VINCULACIONES DE ARIAS GONZALEZ ALFREDO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ARIAS GONZALEZ ALFREDO
Empresa: LIMPIEZAS SIL SL
Apoderado
- Arias Gonzalez Alfredo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40955 , F 128, S 8, H M 726477, I/A 2 (12/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-93-28
Empresa: LIMPIEZAS NUEVA IMAGEN SL
Apoderado
- Arias Gonzalez Alfredo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29968 , F 14, S 8, H M 539264, I/A 7 (12/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-93-28
Empresa: ALARGO INMOBILIARIA SL
Apoderado
- Arias Gonzalez Alfredo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40955 , F 108, S 8, H M 726478, I/A 2 (12/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-93-28
Empresa: GRUPO INMOSIL 2020 SL
Administrador Solidario
- Arias Gonzalez Alfredo
- Arias Rodriguez Miguel Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40118 , F 214, S 8, H M 712984, I/A 1 (24/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-42-28
Empresa: REFORMAS ARIAS LEON SL
Administrador Solidario
- Arias Gonzalez Alfredo
- Arias Gonzalez Domingo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1256 , F 148, S 8, H LE 22270, I/A 2 (20/05/2015)
CVE: BORME-A-2015-98-24
Empresa: LIMPIEZAS SIL SL
Apoderado
- Arias Gonzalez Alfredo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10701 , F 175, S 8, H M 169398, I/A 4 (14/04/2015)
CVE: BORME-A-2015-75-28
Empresa: TORBEO PLANIFICACION Y DESARROLLO SL
Administrador Unico
- Arias Gonzalez Alfredo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31715 , F 83, S 8, H M 570656, I/A 2 (13/11/2014)
CVE: BORME-A-2014-222-28
Empresa: LIMPIEZAS NUEVA IMAGEN SL
Administrador Unico
- Arias Gonzalez Alfredo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29968 , F 12, S 8, H M 539264, I/A 3 (13/11/2014)
CVE: BORME-A-2014-222-28
Empresa: TORBEO PLANIFICACION Y DESARROLLO SL
Administrador Unico
- Arias Gonzalez Alfredo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31715 , F 81, S 8, H M 570656, I/A 1 (05/12/2013)
CVE: BORME-A-2013-238-28
Empresa: REFORMAS ARIAS LEON SL
Administrador Solidario
- Arias Gonzalez Alfredo
- Arias Gonzalez Domingo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1256 , F 146, S 8, H LE 22270, I/A 1 (01/07/2013)
CVE: BORME-A-2013-127-24
VER MAS ACTOS
Información de ARIAS GONZALEZ ALFREDO
Mostramos los datos de ARIAS GONZALEZ ALFREDO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ARIAS GONZALEZ ALFREDO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos