ARIAS ALBAREDA MARIA LUISA
Informe ejecutivo de ARIAS ALBAREDA MARIA LUISA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 21
Empresas activas: 17
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE ARIAS ALBAREDA MARIA LUISA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
MAGNO ENT01 SL | Apoderado | 20/09/2024 | |
MAGNO QDP01 SL | Apoderado | 20/09/2024 | |
MAGNO ENT02 SL | Apoderado | 20/09/2024 | |
MAGNO ENT03 SL | Apoderado | 20/09/2024 | |
MAGNO QDP02 SL | Apoderado | 20/09/2024 | |
MAGNO SS01 SL | Apoderado | 20/09/2024 | |
MAGNO CAM01 SL | Apoderado | 20/09/2024 | |
JUAN 23 HOLDCO SL | Apoderado Mancomunado | 18/09/2024 | |
MAGNO DEVELOPMENT SL | Apoderado | 05/07/2024 | |
MAGNO LEASING SL | Apoderado Mancomunado | 03/07/2024 |
VER MAS CARGOS
VINCULACIONES DE ARIAS ALBAREDA MARIA LUISA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ARIAS ALBAREDA MARIA LUISA
Empresa: MAGNO CAM01 SL
Apoderado
- Arias Albareda Maria Luisa
- Ayllon Fernandez Maria Angeles
- Ceacero Escolar Irene
- Chittick Benjamin W
- De Castro Sevilla Javier
- Gomez Diez Isabel
- Ibarra Inchaurraga Joseba Koldo
- Lorite Saez Jose Manuel
- Pelaez Vara Julia
- Perez-pellon Valentin-gamazo Julia
- Pires Dos Santos Francisco Ipo
- Rodriguez Gonzalez Jose Ramon
- Trigos Romero Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 761766, I/A 8 (20/09/2024)
CVE: BORME-A-2024-187-28
Empresa: MAGNO SS01 SL
Apoderado
- Arias Albareda Maria Luisa
- Ayllon Fernandez Maria Angeles
- Ceacero Escolar Irene
- Chittick Benjamin W
- De Castro Sevilla Javier
- Gomez Diez Isabel
- Laguna Coca Maria
- Pelaez Vara Julia
- Pereira Quintana Marian
- Perez-pellon Valentin-gamazo Julia
- Pires Dos Santos Francisco Ipo
- Rodriguez Gonzalez Jose Ramon
- Trigos Romero Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 787350, I/A 7 (20/09/2024)
CVE: BORME-A-2024-187-28
Empresa: MAGNO ENT03 SL
Apoderado
- Arias Albareda Maria Luisa
- Ayllon Fernandez Maria Angeles
- Ceacero Escolar Irene
- Chittick Benjamin W
- De Castro Sevilla Javier
- Gomez Diez Isabel
- Laguna Coca Maria
- Pelaez Vara Julia
- Pereira Quintana Marian
- Perez-pellon Valentin-gamazo Julia
- Pires Dos Santos Francisco Ipo
- Rodriguez Gonzalez Jose Ramon
- Trigos Romero Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 768873, I/A 6 (20/09/2024)
CVE: BORME-A-2024-187-28
Empresa: MAGNO ENT02 SL
Apoderado
- Arias Albareda Maria Luisa
- Ayllon Fernandez Maria Angeles
- Ceacero Escolar Irene
- Chittick Benjamin W
- De Castro Sevilla Javier
- Gomez Diez Isabel
- Laguna Coca Maria
- Pelaez Vara Julia
- Pereira Quintana Marian
- Perez-pellon Valentin-gamazo Julia
- Pires Dos Santos Francisco Ipo
- Rodriguez Gonzalez Jose Ramon
- Trigos Romero Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 768875, I/A 6 (20/09/2024)
CVE: BORME-A-2024-187-28
Empresa: MAGNO ENT01 SL
Apoderado
- Arias Albareda Maria Luisa
- Ayllon Fernandez Maria Angeles
- Ceacero Escolar Irene
- Chittick Benjamin W
- De Castro Sevilla Javier
- Gomez Diez Isabel
- Ibarra Inchaurraga Joseba Koldo
- Lorite Saez Jose Manuel
- Pelaez Vara Julia
- Perez-pellon Valentin-gamazo Julia
- Pires Dos Santos Francisco Ipo
- Rodriguez Gonzalez Jose Ramon
- Trigos Romero Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 764202, I/A 8 (20/09/2024)
CVE: BORME-A-2024-187-28
Empresa: MAGNO QDP02 SL
Apoderado
- Arias Albareda Maria Luisa
- Ayllon Fernandez Maria Angeles
- Ceacero Escolar Irene
- Chittick Benjamin W
- De Castro Sevilla Javier
- Gomez Diez Isabel
- Ibarra Inchaurraga Joseba Koldo
- Lorite Saez Jose Manuel
- Pelaez Vara Julia
- Perez-pellon Valentin-gamazo Julia
- Pires Dos Santos Francisco Ipo
- Rodriguez Gonzalez Jose Ramon
- Trigos Romero Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 764204, I/A 8 (20/09/2024)
CVE: BORME-A-2024-187-28
Empresa: MAGNO QDP01 SL
Apoderado
- Arias Albareda Maria Luisa
- Ayllon Fernandez Maria Angeles
- Ceacero Escolar Irene
- Chittick Benjamin W
- De Castro Sevilla Javier
- Gomez Diez Isabel
- Ibarra Inchaurraga Joseba Koldo
- Lorite Saez Jose Manuel
- Pelaez Vara Julia
- Perez-pellon Valentin-gamazo Julia
- Pires Dos Santos Francisco Ipo
- Rodriguez Gonzalez Jose Ramon
- Trigos Romero Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 764200, I/A 8 (20/09/2024)
CVE: BORME-A-2024-187-28
Empresa: JUAN 23 HOLDCO SL
Apoderado Mancomunado
- Arias Albareda Maria Luisa
- Friling Anton
- Gomez Diez Isabel
- Jaap Jason Samuel
- Mathews Ashik
- Mccormack Christopher John
- Pelaez Vara Julia
- Perez-pellon Valentin-gamazo Julia
- Pires Dos Santos Francisco Javier Ipo
- Rodriguez Gonzalez Jose Ramon
- Sablinske Deimante
- Slyta Thorsten Kraisud
- Trigos Romero Antonio
- Tsuro Maurice
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 743511, I/A 9 (18/09/2024)
CVE: BORME-A-2024-185-28
Empresa: MAGNO DEVELOPMENT SL
Apoderado
- Arias Albareda Maria Luisa
- Ayllon Fernandez Maria Angeles
- Ceacero Escolar Irene
- Chittick Benjamin W
- De Castro Sevilla Javier
- Gomez Diez Isabel
- Ibarra Inchaurraga Joseba Koldo
- Lorite Saez Jose Manuel
- Pelaez Vara Julia
- Perez-pellon Valentin-gamazo Julia
- Pires Dos Santos Francisco Ipo
- Rodriguez Gonzalez Jose Ramon
- Trigos Romero Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 764955, I/A 7 (05/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-134-28
Empresa: MAGNO LIVING SL
Apoderado
- Arias Albareda Maria Luisa
- Ayllon Fernandez Maria Angeles
- Ceacero Escolar Irene
- Chittick Benjamin W
- De Castro Sevilla Javier
- Gomez Diez Isabel
- Laguna Coca Maria
- Pelaez Vara Julia
- Pereira Quintana Marian
- Perez-pellon Valentin-gamazo Julia
- Pires Dos Santos Francisco Ipo
- Rodriguez Gonzalez Jose Ramon
- Trigos Romero Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 764956, I/A 7 (03/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-132-28
VER MAS ACTOS
Información de ARIAS ALBAREDA MARIA LUISA
Mostramos los datos de ARIAS ALBAREDA MARIA LUISA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ARIAS ALBAREDA MARIA LUISA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos