ARGON RODRIGUEZ ALFONSO
Informe ejecutivo de ARGON RODRIGUEZ ALFONSO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE ARGON RODRIGUEZ ALFONSO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
UNION ISLANDIA PLEAMAR SL | Administrador Mancomunado | 11/11/2019 | |
BACALAOS PLEAMAR SL | Administrador Solidario | 01/10/2014 | |
CIUDAD DEPORTIVA MONTECANAL SL | Apoderado Mancomunado | 04/03/2013 | |
CIUDAD DEPORTIVA MONTECANAL SL | Consejero | 17/11/2009 |
VINCULACIONES DE ARGON RODRIGUEZ ALFONSO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ARGON RODRIGUEZ ALFONSO
Empresa: UNION ISLANDIA PLEAMAR SL
Administrador Mancomunado
- Argon Rodriguez Alfonso
- UNION ISLANDIA SA
Representante
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 12484 , F 27, S 8, H M 198902, I/A 2 (11/11/2019)
CVE: BORME-A-2019-221-28
Empresa: BACALAOS PLEAMAR SL
Administrador Solidario
- Argon Rodriguez Alfonso
- Argon Rodriguez Jose Julio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2238 , F 33, S 8, H Z 9885, I/A A (01/10/2014)
CVE: BORME-A-2014-192-50
Empresa: CIUDAD DEPORTIVA MONTECANAL SL
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3701 , F 70, S 8, H Z 30260, I/A 17 (04/03/2013)
CVE: BORME-A-2013-50-50
Empresa: CIUDAD DEPORTIVA MONTECANAL SL
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3701 , F 69, S 8, H Z 30260, I/A 13 (17/11/2009)
CVE: BORME-A-2009-226-50
Información de ARGON RODRIGUEZ ALFONSO
Mostramos los datos de ARGON RODRIGUEZ ALFONSO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ARGON RODRIGUEZ ALFONSO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos