ARGENTE ARIÑO LAURA
Informe ejecutivo de ARGENTE ARIÑO LAURA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE ARGENTE ARIÑO LAURA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
LEADERPLANET SL | Administrador Solidario | 10/02/2016 |
VINCULACIONES DE ARGENTE ARIÑO LAURA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ARGENTE ARIÑO LAURA
Empresa: BLC HUMAN COACHING BARCELONA SL
Administrador Solidario
- Argente Ariño Laura
- Macias Martinez Rosa Ana
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41669 , F 107, S 8, H B 392618, I/A 3 (03/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-87-08
Empresa: LEADERPLANET SL
Administrador Solidario
- Alvarez Panivino Angela
- Argente Ariño Laura
- Lionel Terral
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44517 , F 116, S 8, H B 458457, I/A 3 (10/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-35-08
Empresa: LEADERPLANET SL
Administrador Solidario
- Argente Ariño Laura
- Lionel Terral
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44517 , F 116, S 8, H B 458457, I/A 3 (10/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-35-08
Empresa: LEADERPLANET SL
Administrador Solidario
- Argente Ariño Laura
- Lionel Terral
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44517 , F 115, S 8, H B 458457, I/A 1 (28/10/2014)
CVE: BORME-A-2014-211-08
Empresa: BLC HUMAN COACHING BARCELONA SL
Administrador Solidario
- Argente Ariño Laura
- Macias Martinez Rosa Ana
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41669 , F 103, S 8, H B 392618, I/A 1 (27/01/2010)
CVE: BORME-A-2010-25-08
Información de ARGENTE ARIÑO LAURA
Mostramos los datos de ARGENTE ARIÑO LAURA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ARGENTE ARIÑO LAURA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos