ARGEMI COLETAS TERESA MARIA
Informe ejecutivo de ARGEMI COLETAS TERESA MARIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE ARGEMI COLETAS TERESA MARIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CENTRE MEDIC RAMBLA NOVA SL | Administrador Solidario | 05/06/2017 | |
TERAPIA S.T.F. 1338 SC | Administrador Mancomunado | 28/04/2009 |
VINCULACIONES DE ARGEMI COLETAS TERESA MARIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ARGEMI COLETAS TERESA MARIA
Empresa: CENTRE MEDIC RAMBLA NOVA SL
Administrador Solidario
- Argemi Coletas Teresa Maria
- Biarnes Margalef Francisco Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2495 , F 224, S 8, H T 40334, I/A 8 (05/06/2017)
CVE: BORME-A-2017-109-43
Empresa: CENTRE MEDIC RAMBLA NOVA SL
Consejero Delegado
Consejero
- Argemi Coletas Teresa Maria
- Biarnes Margalef Francisco Javier
- Mesalles Nalda Felix
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2495 , F 224, S 8, H T 40334, I/A 8 (05/06/2017)
CVE: BORME-A-2017-109-43
Empresa: CENTRE MEDIC RAMBLA NOVA SL
Consejero Delegado Mancomunado
- Argemi Coletas Teresa Maria
- Biarnes Margalef Francisco Javier
- Mesalles Nalda Felix
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2495 , F 202, S 8, H T 40334, I/A 5 (12/12/2011)
CVE: BORME-A-2012-1-43
Empresa: CENTRE MEDIC RAMBLA NOVA SL
Apoderado
Consejero Delegado Mancomunado
- Argemi Coletas Teresa Maria
- Biarnes Margalef Francisco Javier
- Mesalles Nalda Felix
Consejero
- Argemi Coletas Teresa Maria
- Biarnes Margalef Francisco Javier
- Mesalles Nalda Felix
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2495 , F 198, S 8, H T 40334, I/A 2 (05/02/2010)
CVE: BORME-A-2010-30-43
Empresa: TERAPIA S.T.F. 1338 SC
Administrador Mancomunado
- Argemi Coletas Teresa Maria
- Ruano Ibañez Marcelino
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2485 , F 22, S 8, H T 40107, I/A 1 (28/04/2009)
CVE: BORME-A-2009-86-43
Información de ARGEMI COLETAS TERESA MARIA
Mostramos los datos de ARGEMI COLETAS TERESA MARIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ARGEMI COLETAS TERESA MARIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos