ARGAÑA CANO MARIA ESTHER
Informe ejecutivo de ARGAÑA CANO MARIA ESTHER
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE ARGAÑA CANO MARIA ESTHER
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
DOCTOR ZAPATO SL | Socio Unico | 23/04/2015 | |
DOCTOR ZAPATO SL | Administrador Unico | 15/04/2015 | |
ASPID GROUP 21 SL | Administrador Unico | 15/04/2015 |
VINCULACIONES DE ARGAÑA CANO MARIA ESTHER
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ARGAÑA CANO MARIA ESTHER
Empresa: PROGRAMA AVANZADO SL
Administrador Unico
- Argaña Cano Maria Esther
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26124 , F 124, S 8, H M 470891, I/A 6 (24/04/2017)
CVE: BORME-A-2017-84-28
Empresa: PROGRAMA AVANZADO SL
Administrador Unico
- Argaña Cano Maria Esther
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26124 , F 123, S 8, H M 470891, I/A 4 (01/06/2015)
CVE: BORME-A-2015-106-28
Empresa: DOCTOR ZAPATO SL
Socio Único
- Argaña Cano Maria Esther
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 16525 , F 56, S 8, H M 281478, I/A 5 (23/04/2015)
CVE: BORME-A-2015-82-28
Empresa: ASPID GROUP 21 SL
Administrador Unico
- Argaña Cano Maria Esther
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28059 , F 61, S 8, H M 505658, I/A 4 (15/04/2015)
CVE: BORME-A-2015-75-28
Empresa: DOCTOR ZAPATO SL
Administrador Unico
- Argaña Cano Maria Esther
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 16525 , F 56, S 8, H M 281478, I/A 4 (15/04/2015)
CVE: BORME-A-2015-75-28
Información de ARGAÑA CANO MARIA ESTHER
Mostramos los datos de ARGAÑA CANO MARIA ESTHER que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ARGAÑA CANO MARIA ESTHER, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos