AREVALO SANCHEZ TOMAS
Informe ejecutivo de AREVALO SANCHEZ TOMAS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 9
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE AREVALO SANCHEZ TOMAS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ESTAMPACIONS METALIQUES MONTBLANC SL | Administrador Mancomunado | 29/04/2009 | 15/11/2022 |
COMBI TECNIC SL | Administrador Mancomunado | 29/04/2009 | 15/11/2022 |
TALLERS COMBI SA | Administrador Mancomunado | 05/11/2019 | 15/11/2022 |
TALLERS COMBI SA | Administrador Mancomunado | 06/05/2009 | 05/11/2019 |
TALLERS COMBI SA | Consejero Delegado Mancomunado | 06/05/2009 | 06/05/2009 |
TALLERS COMBI SA | Consejero | 06/05/2009 | 06/05/2009 |
COMBI TECNIC SL | Consejero Delegado Mancomunado | 29/04/2009 | |
COMBI TECNIC SL | Consejero | 29/04/2009 | |
ESTAMPACIONS METALIQUES MONTBLANC SL | Consejero Delegado | 29/04/2009 |
VINCULACIONES DE AREVALO SANCHEZ TOMAS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE AREVALO SANCHEZ TOMAS
Empresa: ESTAMPACIONS METALIQUES MONTBLANC SL
Administrador Mancomunado
- Arevalo Sanchez Tomas
- Montseny Calvet Jose Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1069 , F 123, S 8, H T 10237, I/A 9 (15/11/2022)
CVE: BORME-A-2022-222-43
Empresa: COMBI TECNIC SL
Administrador Mancomunado
- Arevalo Sanchez Tomas
- Montseny Calvet Jose Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2142 , F 148, S 8, H T 32480, I/A 4 (15/11/2022)
CVE: BORME-A-2022-222-43
Empresa: TALLERS COMBI SA
Administrador Mancomunado
- Arevalo Sanchez Tomas
- Montseny Calvet Jose Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1061 , F 215, S 8, H T 7344, I/A 17 (15/11/2022)
CVE: BORME-A-2022-222-43
Empresa: TALLERS COMBI SA
Administrador Mancomunado
- Arevalo Sanchez Tomas
- Montseny Calvet Jose Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1061 , F 214, S 8, H T 7344, I/A 16 (05/11/2019)
CVE: BORME-A-2019-217-43
Empresa: TALLERS COMBI SA
Administrador Mancomunado
- Arevalo Sanchez Tomas
- Montseny Calvet Jose Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1061 , F 214, S 8, H T 7344, I/A 16 (05/11/2019)
CVE: BORME-A-2019-217-43
Empresa: TALLERS COMBI SA
Administrador Mancomunado
- Arevalo Sanchez Tomas
- Montseny Calvet Jose Maria
- Sanchez Blavi Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1061 , F 214, S 8, H T 7344, I/A 14 (06/05/2009)
CVE: BORME-A-2009-92-43
Empresa: TALLERS COMBI SA
Consejero Delegado Mancomunado
- Arevalo Sanchez Tomas
- Esque Abello Salvador
- Montseny Calvet Jose Maria
- Sanchez Blavi Jose
- Sans Compte Jordi
- Veciana Obiols Enrique
Consejero
- Arevalo Sanchez Tomas
- Esque Abello Salvador
- Montseny Calvet Jose Maria
- Sanchez Blavi Jose
- Sans Compte Jordi
- Veciana Obiols Enrique
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1061 , F 214, S 8, H T 7344, I/A 14 (06/05/2009)
CVE: BORME-A-2009-92-43
Empresa: TALLERS COMBI SA
Consejero Delegado Mancomunado
- Arevalo Sanchez Tomas
- Esque Abello Salvador
- Montseny Calvet Jose Maria
- Sanchez Blavi Jose
- Sans Compte Jordi
- Veciana Obiols Enrique
Consejero
- Arevalo Sanchez Tomas
- Esque Abello Salvador
- Montseny Calvet Jose Maria
- Sanchez Blavi Jose
- Sans Compte Jordi
- Veciana Obiols Enrique
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1061 , F 213, S 8, H T 7344, I/A 13 (06/05/2009)
CVE: BORME-A-2009-92-43
Empresa: TALLERS COMBI SA
Consejero Delegado Mancomunado
- Arevalo Sanchez Tomas
- Esque Abello Salvador
- Montseny Calvet Jose Maria
- Sanchez Blavi Jose
- Sans Compte Jordi
- Veciana Obiols Enrique
Consejero
- Arevalo Sanchez Tomas
- Esque Abello Salvador
- Montseny Calvet Jose Maria
- Sanchez Blavi Jose
- Sans Compte Jordi
- Veciana Obiols Enrique
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1061 , F 213, S 8, H T 7344, I/A 13 (06/05/2009)
CVE: BORME-A-2009-92-43
Empresa: ESTAMPACIONS METALIQUES MONTBLANC SL
Administrador Mancomunado
- Arevalo Sanchez Tomas
- Montseny Calvet Jose Maria
- Sanchez Blavi Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1069 , F 122, S 8, H T 10237, I/A 6 (29/04/2009)
CVE: BORME-A-2009-89-43
VER MAS ACTOS
Información de AREVALO SANCHEZ TOMAS
Mostramos los datos de AREVALO SANCHEZ TOMAS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de AREVALO SANCHEZ TOMAS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos