AREVALO MONTILLA CARMELO
Informe ejecutivo de AREVALO MONTILLA CARMELO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 4
CARGOS DE AREVALO MONTILLA CARMELO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
PRINSA INGENIERIA SL | Administrador | 20/12/2016 | |
PRINSA ARQUITECTURA SL | Administrador Solidario | 23/08/2012 | |
PRINSA MG CONSTRUCCION SL | Administrador Solidario | 06/10/2010 | |
PROMOCIONS PRINSA MARCAL PUIG REIG CENTRE SL | Administrador Solidario | 05/08/2010 |
VINCULACIONES DE AREVALO MONTILLA CARMELO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE AREVALO MONTILLA CARMELO
Empresa: PRINSA INGENIERIA SL
Administrador
- Arevalo Montilla Carmelo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33135 , F 100, S 8, H B 223735, I/A 6 (20/12/2016)
CVE: BORME-A-2016-245-08
Empresa: PRINSA ARQUITECTURA SL
Administrador Solidario
- Adria Marti Juan
- Arevalo Montilla Carmelo
- Llana Ortega Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36593 , F 222, S 8, H B 294985, I/A 2 (23/08/2012)
CVE: BORME-A-2012-169-08
Empresa: PRINSA MG CONSTRUCCION SL
Administrador Solidario
- Adria Marti Juan
- Arevalo Montilla Carmelo
- Llana Ortega Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40209 , F 3, S 8, H B 359330, I/A 2 (06/10/2010)
CVE: BORME-A-2010-201-08
Administrador Solidario
- Arevalo Montilla Carmelo
- Llana Ortega Miguel
- Pons Serra Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37700 , F 72, S 8, H B 308973, I/A 2 (05/08/2010)
CVE: BORME-A-2010-157-08
Información de AREVALO MONTILLA CARMELO
Mostramos los datos de AREVALO MONTILLA CARMELO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de AREVALO MONTILLA CARMELO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos