AREVALO GONZALEZ MARTINA
Informe ejecutivo de AREVALO GONZALEZ MARTINA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
VINCULACIONES DE AREVALO GONZALEZ MARTINA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE AREVALO GONZALEZ MARTINA
Empresa: OLAN SA
Consejero
- ABACUSLE SL
- Arevalo Gonzalez Martina
- Arevalo Villar Jose Luis
- COFRANLE SL
- ESTUDIOS TEYPE SL
- INGESFRAN SL
- Lopez Audicana Iciar
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1429 , F 202, S 8, H VI 1815, I/A 37 (09/08/2022)
CVE: BORME-A-2022-165-01
Empresa: OLAN SA
Consejero
- ABACUSLE SL
- Arevalo Gonzalez Martina
- Arevalo Villar Jose Luis
- COFRANLE SL
- ESTUDIOS TEYPE SL
- INGESFRAN SL
- Lopez Audicana Iciar
Presidente
Representante
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1429 , F 202, S 8, H VI 1815, I/A 37 (09/08/2022)
CVE: BORME-A-2022-165-01
Empresa: ALAVESA DE SEMILLAS SA
Administrador Unico
- Arevalo Gonzalez Martina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 707 , F 201, S 8, H VI 4527, I/A 12 (03/12/2019)
CVE: BORME-A-2019-239-01
Empresa: OLAN SA
Consejero
- ABACUSLE SL
- Arevalo Gonzalez Martina
- Arevalo Villar Jose Luis
- COFRANLE SL
- ESTUDIOS TEYPE SL
- INGESFRAN SL
- Lopez Audicana Iciar
Presidente
Representante
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1429 , F 200, S 8, H VI 1815, I/A 34 (29/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-29-01
Empresa: ALAVESA DE SEMILLAS SA
Administrador Unico
- Arevalo Gonzalez Martina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 707 , F 200, S 8, H VI 4527, I/A 11 (26/12/2013)
CVE: BORME-A-2014-11-01
Información de AREVALO GONZALEZ MARTINA
Mostramos los datos de AREVALO GONZALEZ MARTINA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de AREVALO GONZALEZ MARTINA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos