AREVALO GARCIA JORGE
Informe ejecutivo de AREVALO GARCIA JORGE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 8
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE AREVALO GARCIA JORGE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
IBERPIXEL SL | Administrador Solidario | 15/02/2019 |
VINCULACIONES DE AREVALO GARCIA JORGE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE AREVALO GARCIA JORGE
Empresa: INVERSIONES FINANCIERAS CUBI SICAV
Liquidador Suplente
Liquidador
- Arevalo Garcia Jorge
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25978 , F 35, S 8, H M 216703, I/A 38 (25/11/2022)
CVE: BORME-A-2022-230-28
Empresa: INVERSIONES FINANCIERAS CUBI SICAV
Apoderado
- Arevalo Garcia Jorge
- BANKINTER GESTION DE ACTIVOS SA SOCIEDAD GESTORA D
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25978 , F 35, S 8, H M 216703, I/A 38 (25/11/2022)
CVE: BORME-A-2022-230-28
Empresa: INVERSIONES FINANCIERAS CUBI SICAV
Consejero
- Arevalo Garcia Jorge
- Jimenez Paez Maria Esther
- Perez Rodrigo Miguel Angel
Entidad Gestora
EntidDeposit
Presidente
- Arevalo Garcia Jorge
Secretario
Vicesecretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25978 , F 35, S 8, H M 216703, I/A 38 (25/11/2022)
CVE: BORME-A-2022-230-28
Empresa: INVERSIONES FINANCIERAS CUBI SICAV
Consejero
- Arevalo Garcia Jorge
- Arevalo Garcia Jorge
- Bandeira Garcia Jose Maria
Presidente
- Arevalo Garcia Jorge
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25978 , F 31, S 8, H M 216703, I/A 34 (24/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-61-28
Empresa: IBERPIXEL SL
Administrador Solidario
- Arevalo Garcia Jorge
- Ortega Hernandez Ruth
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 19522 , F 133, S 8, H M 342829, I/A 4 (15/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-37-28
Empresa: AIKON PROCESS SERVICES SL
Liquidador
- Arevalo Garcia Jorge
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3067 , F 166, S 8, H A 99873, I/A 7 (23/12/2016)
CVE: BORME-A-2017-2-03
Empresa: AIKON PROCESS SERVICES SL
Administrador Unico
- Arevalo Garcia Jorge
Liquidador
- Arevalo Garcia Jorge
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3067 , F 166, S 8, H A 99873, I/A 7 (23/12/2016)
CVE: BORME-A-2017-2-03
Empresa: MURRAY SUPPORT SERVICES SL
Liquidador Solidario
- Arevalo Garcia Jorge
- Murray David Roy
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3093 , F 81, S 8, H A 101321, I/A 6 (30/09/2009)
CVE: BORME-A-2009-194-03
Empresa: MURRAY SUPPORT SERVICES SL
Administrador Solidario
- Arevalo Garcia Jorge
- Murray David Roy
Liquidador Solidario
- Arevalo Garcia Jorge
- Murray David Roy
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3093 , F 81, S 8, H A 101321, I/A 6 (30/09/2009)
CVE: BORME-A-2009-194-03
Empresa: INVERSIONES FINANCIERAS CUBI SICAV
Apoderado
- Arevalo Garcia Jorge
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25978 , F 26, S 8, H M 216703, I/A 19 (28/09/2009)
CVE: BORME-A-2009-193-28
VER MAS ACTOS
Información de AREVALO GARCIA JORGE
Mostramos los datos de AREVALO GARCIA JORGE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de AREVALO GARCIA JORGE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos