AREVALO ALVAREZ-ARENAS HUGO
Informe ejecutivo de AREVALO ALVAREZ-ARENAS HUGO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 31
Empresas activas: 26
Cargos inactivos: 20
Empresas inactivas: 12
CARGOS DE AREVALO ALVAREZ-ARENAS HUGO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CHIYODA OVERSEAS SL | Representante | 08/04/2024 | |
DESTINY SPIRITS SL | Administrador Mancomunado | 09/10/2023 | |
AUTOS LA LANZADA SL | Consejero | 31/03/2023 | |
AUTOS LA LANZADA SL | Apoderado | 31/03/2023 | |
AURO MAINTENANCE SERVICES SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 09/03/2023 | |
SERVIGRALLAR DE CERDANYA SL | Apoderado | 20/06/2022 | |
SAGATU ASOCIADOS COMERCIAL HOTELERA SL | Consejero | 10/06/2021 | |
JOB. ING VENTURE SL | Administrador Solidario | 17/12/2020 | |
POWEREDUCATION SL | Apoderado Solidario | 15/12/2020 | |
POWEREDUCATION SL | Apoderado | 03/12/2019 |
VER MAS CARGOS
VINCULACIONES DE AREVALO ALVAREZ-ARENAS HUGO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE AREVALO ALVAREZ-ARENAS HUGO
Empresa: CHIYODA OVERSEAS SL
Presidente
Representante
- Arevalo Alvarez-arenas Hugo
- Laso Argos Tomas
- Medina Abascal Rafael
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41677 , F 186, S 8, H M 738299, I/A 5 (08/04/2024)
CVE: BORME-A-2024-73-28
Empresa: VTC TRANSFER SOCIALITY SL
Consejero
- Arevalo Alvarez-arenas Hugo
- Guzman De Frutos Lopez Gonzalo Adolfo
- Ruiz Hernandez Felix
Presidente
Secretario No Consejero
Vicesecretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36346 , F 137, S 8, H M 653025, I/A 7 (23/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-21-28
Empresa: VTC KICO CAR SL
Consejero
- Arevalo Alvarez-arenas Hugo
- Guzman De Frutos Lopez Gonzalo Adolfo
- Ruiz Hernandez Felix
Presidente
Secretario No Consejero
Vicesecretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36346 , F 156, S 8, H M 653027, I/A 6 (23/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-21-28
Empresa: GEST VTC SERVICE SL
Consejero
- Arevalo Alvarez-arenas Hugo
- Guzman De Frutos Lopez Gonzalo Adolfo
- Ruiz Hernandez Felix
Presidente
Secretario
Vicesecretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36355 , F 90, S 8, H M 653185, I/A 10 (23/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-21-28
Empresa: DO THE RIGHT THING CARS SL
Consejero
- Arevalo Alvarez-arenas Hugo
- Guzman De Frutos Lopez Gonzalo Adolfo
- Ruiz Hernandez Felix
Presidente
Secretario No Consejero
Vicesecretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36355 , F 207, S 8, H M 653184, I/A 8 (23/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-21-28
Empresa: ICEBERG SMART CAB SL
Consejero
- Arevalo Alvarez-arenas Hugo
- Guzman De Frutos Lopez Gonzalo Adolfo
- Ruiz Hernandez Felix
Presidente
Secretario No Consejero
Vicesecretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36338 , F 127, S 8, H M 652885, I/A 7 (23/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-21-28
Consejero
- Arevalo Alvarez-arenas Hugo
- Guzman De Frutos Lopez Gonzalo Adolfo
- Ruiz Hernandez Felix
Presidente
Secretario No Consejero
Vicesecretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36879 , F 149, S 8, H M 659873, I/A 9 (23/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-21-28
Empresa: AUTOS MIRAZ LA BELLA SL
Consejero
- Arevalo Alvarez-arenas Hugo
- Guzman De Frutos Lopez Gonzalo Adolfo
- Ruiz Hernandez Felix
- Ruiz Hernandez Felix
Presidente
Secretario No Consejero
Vicesecretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36879 , F 109, S 8, H M 659869, I/A 7 (23/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-21-28
Empresa: AUTOS ARARAT TRANSPORTATION SL
Consejero
- Arevalo Alvarez-arenas Hugo
- Guzman De Frutos Lopez Gonzalo Adolfo
- Ruiz Hernandez Felix
- Ruiz Hernandez Felix
Presidente
Secretario No Consejero
Vicesecretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36879 , F 98, S 8, H M 659868, I/A 8 (23/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-21-28
Empresa: CIBELES COMFORT CARS SL
Consejero
Presidente
Secretario No Consejero
Vicesecretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44699 , F 216, S 8, H M 627144, I/A 28 (17/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-17-28
VER MAS ACTOS
Información de AREVALO ALVAREZ-ARENAS HUGO
Mostramos los datos de AREVALO ALVAREZ-ARENAS HUGO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de AREVALO ALVAREZ-ARENAS HUGO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos