ARESTI LLORENTE LUJAN
Informe ejecutivo de ARESTI LLORENTE LUJAN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE ARESTI LLORENTE LUJAN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
INMODESGO SL | Administrador Solidario | 15/05/2018 | |
SANCHOYERTO SL | Administrador Solidario | 20/06/2017 |
VINCULACIONES DE ARESTI LLORENTE LUJAN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ARESTI LLORENTE LUJAN
Empresa: NUEVA IREPEMA SL
Liquidador Solidario
- Aresti Escriva De Romani Maria
- Aresti Llorente Lujan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21235 , F 106, S 8, H M 377183, I/A 11 (14/12/2020)
CVE: BORME-A-2020-244-28
Empresa: NUEVA IREPEMA SL
Administrador Solidario
- Aresti Escriva De Romani Maria
- Aresti Llorente Lujan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21235 , F 106, S 8, H M 377183, I/A 11 (14/12/2020)
CVE: BORME-A-2020-244-28
Empresa: INMODESGO SL
Administrador Solidario
- Aresti Escriva De Romani Maria
- Aresti Llorente Lujan
- Aresti Llorente Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4113 , F 39, S 8, H BI 16563, I/A 20 (15/05/2018)
CVE: BORME-A-2018-97-48
Empresa: SANCHOYERTO SL
Administrador Solidario
- Aresti Llorente Lujan
- Molina Montes Federico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34750 , F 136, S 8, H M 625018, I/A 2 (20/06/2017)
CVE: BORME-A-2017-121-28
Empresa: NUEVA IREPEMA SL
Administrador Solidario
- Aresti Escriva De Romani Maria
- Aresti Llorente Lujan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21235 , F 104, S 8, H M 377183, I/A 9 (25/08/2016)
CVE: BORME-A-2016-169-28
Empresa: NUEVA IREPEMA SL
Administrador Solidario
- Aresti Llorente Carlos
- Aresti Llorente Lujan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21235 , F 104, S 8, H M 377183, I/A 9 (25/08/2016)
CVE: BORME-A-2016-169-28
Empresa: VINUESA INVERSIONES SL
Administrador Solidario
- Allende Wakonigg Luis Maria
- Aresti Llorente Lujan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4267 , F 166, S 8, H BI 36290, I/A 7 (09/03/2011)
CVE: BORME-A-2011-60-48
Información de ARESTI LLORENTE LUJAN
Mostramos los datos de ARESTI LLORENTE LUJAN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ARESTI LLORENTE LUJAN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos