ARES VAZQUEZ CARLOS
Informe ejecutivo de ARES VAZQUEZ CARLOS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE ARES VAZQUEZ CARLOS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
TASKCOLLEGE SL | Socio Unico | 21/12/2023 | |
TASKCOLLEGE SL | Administrador Unico | 21/12/2023 |
VINCULACIONES DE ARES VAZQUEZ CARLOS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ARES VAZQUEZ CARLOS
Empresa: TASKCOLLEGE SL
Administrador Unico
- Ares Vazquez Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 551 , F 107, S 8, H LU 21051, I/A 2 (21/12/2023)
CVE: BORME-A-2024-7-27
Empresa: TASKCOLLEGE SL
Administrador Solidario
- Ares Vazquez Carlos
- Rodriguez Diaz Enrique
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 551 , F 107, S 8, H LU 21051, I/A 2 (21/12/2023)
CVE: BORME-A-2024-7-27
Empresa: TASKCOLLEGE SL
Socio Único
- Ares Vazquez Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 551 , F 107, S 8, H LU 21051, I/A 2 (21/12/2023)
CVE: BORME-A-2024-7-27
Empresa: TASKCOLLEGE SL
Administrador Solidario
- Ares Vazquez Carlos
- Rodriguez Diaz Enrique
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3337 , F 46, S 8, H C 44429, I/A 3 (25/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-65-15
Empresa: TASKCOLLEGE SL
Administrador Unico
- Ares Vazquez Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3337 , F 46, S 8, H C 44429, I/A 3 (25/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-65-15
Empresa: TASKCOLLEGE SL
Socio Único
- Ares Vazquez Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3337 , F 46, S 8, H C 44429, I/A 2 (11/11/2014)
CVE: BORME-A-2014-220-15
Información de ARES VAZQUEZ CARLOS
Mostramos los datos de ARES VAZQUEZ CARLOS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ARES VAZQUEZ CARLOS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos