ARES CASTRO BEATRIZ
Informe ejecutivo de ARES CASTRO BEATRIZ
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 7
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE ARES CASTRO BEATRIZ
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
BIENES INMUEBLES CORPORATIVOS ATLANTICOS 2008 SL | Apoderado Mancomunado | 16/01/2023 | |
BERGANTIÑOS AREA COMERCIAL SL | Secretario | 08/10/2020 | |
BIENES INMUEBLES CORPORATIVOS ATLANTICOS 2008 SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 30/07/2019 | |
BERGANTIÑOS AREA COMERCIAL SL | Consejero Delegado Mancomunado Solidario | 29/09/2011 | |
BERGANTIÑOS AREA COMERCIAL SL | Consejero | 29/09/2011 | |
BIENES INMUEBLES CORPORATIVOS ATLANTICOS 2008 SL | Apoderado Mancomunado | 09/11/2010 | |
BIENES INMUEBLES CORPORATIVOS ATLANTICOS 2008 SL | Apoderado | 16/04/2009 |
VINCULACIONES DE ARES CASTRO BEATRIZ
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ARES CASTRO BEATRIZ
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Mancomunado
- Ares Castro Beatriz
- De La Fuente Garcia Sandra
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3423 , F 11, S 8, H C 44733, I/A 32 (16/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-17-15
Empresa: BERGANTIÑOS AREA COMERCIAL SL
Secretario
- Ares Castro Beatriz
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2350 , F 203, S 8, H C 24687, I/A 6 (08/10/2020)
CVE: BORME-A-2020-201-15
Apoderado Mancomunado Solidario
- Ares Castro Beatriz
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3397 , F 88, S 8, H C 44733, I/A 28 (30/07/2019)
CVE: BORME-A-2019-149-15
Empresa: SUPERFICIES COMERCIALES SA
Consejero Delegado Solidario
- Ares Castro Beatriz
- FICASE SL
- SAMARO 298 SL
- Tojeiro Rodriguez Roberto Jose
Consejero
- Ares Castro Beatriz
- FICASE SL
- SAMARO 298 SL
- Tojeiro Rodriguez Roberto Jose
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2979 , F 173, S 8, H C 2759, I/A 37 (18/07/2013)
CVE: BORME-A-2013-140-15
Empresa: SUPERFICIES COMERCIALES SA
Consejero Delegado Solidario
- Ares Castro Beatriz
- FICASE SL
- SAMARO 298 SL
- Tojeiro Rodriguez Roberto Jose
Consejero
- Ares Castro Beatriz
- FICASE SL
- SAMARO 298 SL
- Tojeiro Rodriguez Roberto Jose
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2979 , F 172, S 8, H C 2759, I/A 35 (23/10/2012)
CVE: BORME-A-2012-210-15
Empresa: SUPERFICIES COMERCIALES SA
Consejero Delegado Solidario
Consejero
- Ares Castro Beatriz
- FICASE SL
- IRTA INMOBILIARIA SL
- SAMARO 298 SL
- Tojeiro Rodriguez Roberto Jose
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2979 , F 172, S 8, H C 2759, I/A 35 (23/10/2012)
CVE: BORME-A-2012-210-15
Empresa: BERGANTIÑOS AREA COMERCIAL SL
Consejero Delegado Mancomunado Solidario
- Ares Castro Beatriz
Consejero
- Ares Castro Beatriz
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2350 , F 202, S 8, H C 24687, I/A 4 (29/09/2011)
CVE: BORME-A-2011-193-15
Empresa: SUPERFICIES COMERCIALES SA
Consejero
- Ares Castro Beatriz
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2979 , F 171, S 8, H C 2759, I/A 33 (06/07/2011)
CVE: BORME-A-2011-134-15
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Mancomunado
- Ares Castro Beatriz
- Prado Ramallo Antonio
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3344 , F 34, S 8, H C 44733, I/A 4 (09/11/2010)
CVE: BORME-A-2010-221-15
Apoderado
- Ares Castro Beatriz
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3344 , F 33, S 8, H C 44733, I/A 2 (16/04/2009)
CVE: BORME-A-2009-77-15
Información de ARES CASTRO BEATRIZ
Mostramos los datos de ARES CASTRO BEATRIZ que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ARES CASTRO BEATRIZ, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos