ARES CARBIA JOSE MIGUEL
Informe ejecutivo de ARES CARBIA JOSE MIGUEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE ARES CARBIA JOSE MIGUEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
INDUSTRIAL ELECTRICA DE GALICIA SA | Consejero Delegado | 14/01/2013 | |
INDUSTRIAL ELECTRICA DE GALICIA SA | Presidente | 14/01/2013 | |
INDUSTRIAL ELECTRICA DE GALICIA SA | Consejero | 14/01/2013 |
VINCULACIONES DE ARES CARBIA JOSE MIGUEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ARES CARBIA JOSE MIGUEL
Empresa: INDUSTRIAL ELECTRICA DE GALICIA SL
Consejero Delegado
- Ares Carbia Jose Miguel
Consejero
- Ares Carbia Jose Miguel
- Ares Reboredo Susana
- Reboredo Conles Maria Del Carmen
Presidente
- Ares Carbia Jose Miguel
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 996, L 996, F 204, S 8, H PO 5409, I/A A (25/04/2018)
CVE: BORME-A-2018-84-36
Empresa: INDUSTRIAL ELECTRICA DE GALICIA SL
Presidente
- Ares Carbia Jose Miguel
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 996, L 996, F 202, S 8, H PO 5409, I/A 14 (11/04/2014)
CVE: BORME-A-2014-80-36
Empresa: INDUSTRIAL ELECTRICA DE GALICIA SL
Consejero Delegado
- Ares Carbia Jose Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 996, L 996, F 202, S 8, H PO 5409, I/A 14 (11/04/2014)
CVE: BORME-A-2014-80-36
Empresa: INDUSTRIAL ELECTRICA DE GALICIA SL
Consejero Delegado
- Ares Carbia Jose Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 996, L 996, F 202, S 8, H PO 5409, I/A 14 (11/04/2014)
CVE: BORME-A-2014-80-36
Empresa: INDUSTRIAL ELECTRICA DE GALICIA SA
Consejero
- Ares Carbia Jose Miguel
- Ares Reboredo Susana
- Piñeiro Ares Pablo
- Reboredo Conles Maria Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 996, L 996, F 200, S 8, H PO 5409, I/A 13 (11/04/2014)
CVE: BORME-A-2014-80-36
Empresa: INDUSTRIAL ELECTRICA DE GALICIA SA
Consejero
- Ares Carbia Jose Miguel
- Ares Reboredo Susana
- Piñeiro Ares Pablo
- Reboredo Conles Maria Carmen
Presidente
- Ares Carbia Jose Miguel
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 996, L 996, F 199, S 8, H PO 5409, I/A 12 (14/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-16-36
Empresa: INDUSTRIAL ELECTRICA DE GALICIA SA
Consejero Delegado
- Ares Carbia Jose Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 996, L 996, F 199, S 8, H PO 5409, I/A 12 (14/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-16-36
Empresa: INDUSTRIAL ELECTRICA DE GALICIA SA
Consejero Delegado
- Ares Carbia Jose Miguel
Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 996, L 996, F 199, S 8, H PO 5409, I/A 12 (14/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-16-36
Información de ARES CARBIA JOSE MIGUEL
Mostramos los datos de ARES CARBIA JOSE MIGUEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ARES CARBIA JOSE MIGUEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos