ARES ALONSO JORGE
Informe ejecutivo de ARES ALONSO JORGE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE ARES ALONSO JORGE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CASI LLENA SL | Administrador Solidario | 12/02/2020 | 23/11/2022 |
LA SIEMPRELLENA SL | Administrador Solidario | 18/07/2018 | 23/01/2020 |
VINCULACIONES DE ARES ALONSO JORGE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ARES ALONSO JORGE
Empresa: CASI LLENA SL
Administrador Solidario
- Ares Alonso Jorge
- Saez Martin Maria Arantzazu
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40219 , F 25, S 8, H M 714621, I/A 2 (23/11/2022)
CVE: BORME-A-2022-228-28
Empresa: CASI LLENA SL
Administrador Solidario
- Ares Alonso Jorge
- Saez Martin Maria Arantzazu
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40219 , F 21, S 8, H M 714621, I/A 1 (12/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-34-28
Empresa: LA SIEMPRELLENA SL
Administrador Solidario
- Alcala Velasco Juan Carlos
- Ares Alonso Jorge
- Saez Martin Maria Arantzazu
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29988 , F 48, S 8, H M 539697, I/A 4 (23/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-20-28
Empresa: LA SIEMPRELLENA SL
Administrador Solidario
- Ares Alonso Jorge
- Saez Martin Maria Arantzazu
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29988 , F 46, S 8, H M 539697, I/A 2 (18/07/2018)
CVE: BORME-A-2018-143-28
Información de ARES ALONSO JORGE
Mostramos los datos de ARES ALONSO JORGE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ARES ALONSO JORGE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos