ARENZANA ESQUIVIAS JAVIER
Informe ejecutivo de ARENZANA ESQUIVIAS JAVIER
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 8
Empresas activas: 7
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE ARENZANA ESQUIVIAS JAVIER
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ESCANEAME SL | Administrador Unico | 17/11/2023 | |
SAFY APP SL | Socio Unico | 10/08/2023 | |
SAFY APP SL | Administrador Unico | 10/08/2023 | |
BUNKERWEB SL | Administrador Unico | 28/04/2014 | |
HERMANAREN SL | Administrador Unico | 13/12/2011 | |
LAS TABLAS BAR SL | Administrador Unico | 08/10/2010 | |
ESAR INVERSIONES SL | Administrador Unico | 12/05/2010 | |
DISPARATE SPORT BAR SL | Administrador Unico | 16/04/2010 |
VINCULACIONES DE ARENZANA ESQUIVIAS JAVIER
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ARENZANA ESQUIVIAS JAVIER
Empresa: ESCANEAME SL
Administrador Unico
- Arenzana Esquivias Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40773 , F 101, S 8, H M 723342, I/A 3 (17/11/2023)
CVE: BORME-A-2023-224-28
Empresa: SAFY APP SL
Administrador Unico
- Arenzana Esquivias Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3871 , F 158, S 8, H TF 70597, I/A 1 (10/08/2023)
CVE: BORME-A-2023-158-38
Empresa: SAFY APP SL
Socio Único
- Arenzana Esquivias Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3871 , F 158, S 8, H TF 70597, I/A 1 (10/08/2023)
CVE: BORME-A-2023-158-38
Empresa: BUNKERWEB SL
Administrador Unico
- Arenzana Esquivias Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32183 , F 133, S 8, H M 579184, I/A 1 (28/04/2014)
CVE: BORME-A-2014-88-28
Empresa: RESTAREN SL
Administrador Mancomunado
- Arenzana Esquivias Javier
- Tarazaga De-zarate Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27984 , F 93, S 8, H M 504341, I/A 2 (19/09/2013)
CVE: BORME-A-2013-185-28
Empresa: HERMANAREN SL
Administrador Unico
- Arenzana Esquivias Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29438 , F 1, S 8, H M 529877, I/A 1 (13/12/2011)
CVE: BORME-A-2011-242-28
Empresa: LAS TABLAS BAR SL
Administrador Unico
- Arenzana Esquivias Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28148 , F 16, S 8, H M 507069, I/A 1 (08/10/2010)
CVE: BORME-A-2010-202-28
Empresa: RESTAREN SL
Administrador Mancomunado
- Arenzana Esquivias Javier
- Tarazaga De-zarate Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27984 , F 91, S 8, H M 504341, I/A 1 (23/09/2010)
CVE: BORME-A-2010-191-28
Empresa: ESAR INVERSIONES SL
Administrador Unico
- Arenzana Esquivias Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27724 , F 85, S 8, H M 499646, I/A 1 (12/05/2010)
CVE: BORME-A-2010-97-28
Empresa: DISPARATE SPORT BAR SL
Administrador Unico
- Arenzana Esquivias Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25681 , F 113, S 8, H M 462871, I/A 2 (16/04/2010)
CVE: BORME-A-2010-80-28
VER MAS ACTOS
Información de ARENZANA ESQUIVIAS JAVIER
Mostramos los datos de ARENZANA ESQUIVIAS JAVIER que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ARENZANA ESQUIVIAS JAVIER, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos