ARENAZA PEÑA MARIA
Informe ejecutivo de ARENAZA PEÑA MARIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE ARENAZA PEÑA MARIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ARPISA ARRENDAMIENTOS REFORMAS PROMOCIONES E INVERSIONES SA | Secretario | 24/07/2018 | |
ARPISA ARRENDAMIENTOS REFORMAS PROMOCIONES E INVERSIONES SA | Consejero | 24/07/2018 | |
ARPISA ARRENDAMIENTOS REFORMAS PROMOCIONES E INVERSIONES SA | Apoderado | 24/07/2018 |
VINCULACIONES DE ARENAZA PEÑA MARIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ARENAZA PEÑA MARIA
Consejero
- Arenaza Peña Alain
- Arenaza Peña Maria
- Peña Gutierrez Elisa
Presidente
Secretario
- Arenaza Peña Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2164 , F 162, S 8, H BI 1906,A , I/ 14 (18/08/2023)
CVE: BORME-A-2023-170-48
Apoderado
- Arenaza Peña Alain
- Arenaza Peña Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2164 , F 160, S 8, H BI 1906,A , I/ 13 (24/07/2018)
CVE: BORME-A-2018-147-48
Consejero
- Arenaza Lerchundi Jose Antonio
- Arenaza Peña Alain
- Arenaza Peña Maria
- Peña Gutierrez Elisa
Presidente
Secretario
- Arenaza Peña Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2164 , F 158, S 8, H BI 1906,A , I/ 12 (24/07/2018)
CVE: BORME-A-2018-147-48
Empresa: CHICISIMO SL
Administrador Solidario
- Aldamiz Echevarria Gonzalez De Durana Gabriel
- Arenaza Peña Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5137 , F 219, S 8, H BI 56951, I/A 3 (14/08/2013)
CVE: BORME-A-2013-160-48
Empresa: CHICISIMO SL
Administrador Solidario
- Aldamiz Echevarria Gonzalez De Durana Gabriel
- Arenaza Peña Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5137 , F 213, S 8, H BI 56951, I/A 1 (20/07/2010)
CVE: BORME-A-2010-147-48
Información de ARENAZA PEÑA MARIA
Mostramos los datos de ARENAZA PEÑA MARIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ARENAZA PEÑA MARIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos