ARENAZA GUILLAMON OSCAR
Informe ejecutivo de ARENAZA GUILLAMON OSCAR
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 7
Empresas activas: 6
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE ARENAZA GUILLAMON OSCAR
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
GRUPO ARMETALIA SL | Administrador Unico | 07/02/2024 | |
ARMONBASC GROUP SL | Apoderado | 17/12/2019 | |
ARMINTZA ESTRUCTURAS Y PROYECTOS SL | Apoderado | 09/10/2017 | |
ESTRUCTURAS Y SERVICIOS GALDAMES SL | Apoderado | 26/12/2016 | |
CAMEL 3333 SL | Apoderado | 02/10/2013 | |
CARPINTERIA METALICA KABIEZES SL | Socio Unico | 15/11/2011 | |
CARPINTERIA METALICA KABIEZES SL | Administrador Unico | 15/11/2011 |
VINCULACIONES DE ARENAZA GUILLAMON OSCAR
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ARENAZA GUILLAMON OSCAR
Empresa: GRUPO ARMETALIA SL
Administrador Unico
- Arenaza Guillamon Oscar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6245 , F 157, S 8, H BI 82260, I/A 1 (07/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-33-48
Empresa: ARMONBASC GROUP SL
Apoderado
- Arenaza Guillamon Oscar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5902 , F 1, S 8, H BI 74419, I/A 2 (17/12/2019)
CVE: BORME-A-2019-246-48
Empresa: ARMINTZA ESTRUCTURAS Y PROYECTOS SL
Apoderado
- Arenaza Guillamon Oscar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5717 , F 84, S 8, H BI 70301, I/A 2 (09/10/2017)
CVE: BORME-A-2017-197-48
Empresa: ESTRUCTURAS Y SERVICIOS GALDAMES SL
Apoderado
- Arenaza Guillamon Oscar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5657 , F 153, S 8, H BI 69044, I/A 2 (26/12/2016)
CVE: BORME-A-2017-4-48
Empresa: CAMEL 3333 SL
Apoderado
- Arenaza Guillamon Oscar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5393 , F 18, S 8, H BI 62703, I/A 2 (02/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-195-48
Empresa: CARPINTERIA METALICA KABIEZES SL
Administrador Unico
- Arenaza Guillamon Oscar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5240 , F 198, S 8, H BI 59343, I/A 1 (15/11/2011)
CVE: BORME-A-2011-223-48
Empresa: CARPINTERIA METALICA KABIEZES SL
Socio Único
- Arenaza Guillamon Oscar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5240 , F 198, S 8, H BI 59343, I/A 1 (15/11/2011)
CVE: BORME-A-2011-223-48
Información de ARENAZA GUILLAMON OSCAR
Mostramos los datos de ARENAZA GUILLAMON OSCAR que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ARENAZA GUILLAMON OSCAR, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos