ARENAZA AMEZAGA ALFREDO
Informe ejecutivo de ARENAZA AMEZAGA ALFREDO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE ARENAZA AMEZAGA ALFREDO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
COMERCIAL DE LIMPIEZA VILLAR SA | Apoderado Solidario | 24/03/2015 | 13/11/2023 |
COMERCIAL DE LIMPIEZA VILLAR SA | Apoderado | 19/05/2016 | 07/04/2021 |
COMERCIAL DE LIMPIEZA VILLAR SA | Apoderado | 07/04/2021 | |
COMERCIAL DE LIMPIEZA VILLAR SA | Apoderado | 26/05/2009 | 07/04/2021 |
ISS FACILITY SERVICES SA | Apoderado | 16/10/2018 | 23/03/2020 |
VINCULACIONES DE ARENAZA AMEZAGA ALFREDO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ARENAZA AMEZAGA ALFREDO
Empresa: COMERCIAL DE LIMPIEZA VILLAR SA
Apoderado
- Arenaza Amezaga Alfredo
- Arenaza Amezaga Alfredo
- Campo Iraeta Jose Maria
- Campo Iraeta Jose Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3451 , F 211, S 8, H BI 2807,A , I/ 59 (07/04/2021)
CVE: BORME-A-2021-73-48
Empresa: ISS FACILITY SERVICES SA
Apoderado
- Arenaza Amezaga Alfredo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37359 , F 191, S 8, H M 663650, I/A 47 (23/03/2020)
CVE: BORME-A-2020-62-28
Empresa: ISS FACILITY SERVICES SA
Apoderado
- Arenaza Amezaga Alfredo
- Sanz Navarro Juan Alberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37359 , F 150, S 8, H M 663650, I/A 16 (16/10/2018)
CVE: BORME-A-2018-204-28
Empresa: COMERCIAL DE LIMPIEZA VILLAR SA
Apoderado
- Arenaza Amezaga Alfredo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3451 , F 208, S 8, H BI 2807,A , I/ 52 (19/05/2016)
CVE: BORME-A-2016-100-48
Empresa: COMERCIAL DE LIMPIEZA VILLAR SA
Apoderado Solidario
- Arenaza Amezaga Alfredo
- Escudero Andres Susana
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3451 , F 207, S 8, H BI 2807,A , I/ 50 (24/03/2015)
CVE: BORME-A-2015-63-48
Empresa: COMERCIAL DE LIMPIEZA VILLAR SA
Apoderado
- Arenaza Amezaga Alfredo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3451 , F 188, S 8, H BI 2807,A , I/ 41 (26/05/2009)
CVE: BORME-A-2009-106-48
Información de ARENAZA AMEZAGA ALFREDO
Mostramos los datos de ARENAZA AMEZAGA ALFREDO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ARENAZA AMEZAGA ALFREDO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos